Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Dekret | Tegningsregel | Virksomhedsstatus | ||||
Direktion | Revisor | xbrl | Formål | ||||
Navne | Vedtægter | Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform |
Den 2013-02-18 sletter virksomheden Ejerskaber: PRIME MOBILE ApS. (offentliggjort 2020-05-25)
Den 2013-02-18 sletter virksomheden Ejerskaber: PRIMEX International A/S. (offentliggjort 2020-03-09)
Den 2013-02-18 sletter virksomheden Ejerskaber: PRIMEX money 4 money A/S. (offentliggjort 2019-08-21)
Den 2013-02-18 sletter virksomheden Ejerskaber: Primex Cash ApS. (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2016-01-26 sletter virksomheden Ejerskaber: Primex Money Transfer ApS. (offentliggjort 2020-07-15)
Den 2017-06-01 sletter virksomheden Ejerskaber: Primex Foreign Exchange ApS. (offentliggjort 2020-12-23)
Den 2019-12-10 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Cash 4 Cash ApS. (offentliggjort 2019-12-10)
Den 2021-04-23 Statstidende Dekret
Den 2021-03-01 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2021-03-01)
Den 2020-10-19 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2020-10-19)
Den 2020-10-18 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-10-19)
Den 2020-10-19 fjernes Direktion: Mohammad Arshad (direktion) (offentliggjort 2020-10-19)
Den 2020-10-19 fjernes Revisor: Sønderup I/S, statsautoriserede revisorer (offentliggjort 2020-10-19)
Den 2019-10-14 tilføjes Revisor: Sønderup I/S, statsautoriserede revisorer (offentliggjort 2020-10-19)
Den 2019-10-14 fjernes Revisor: REVISAM2000 REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2019-10-14)
Den 2019-06-22 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-07-09 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-03-10 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive holdingselskab og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2016-12-29)
Den 2016-12-29 tilføjes Navne: PRIMEX GROUP HOLDING ApS (offentliggjort 2016-12-29)
Den 2016-12-28 fjernes Navne: PRIMEX HOLDING ApS (offentliggjort 2016-12-29)
Den 2016-12-29 tilføjes Vedtægter: 2016-12-29 (offentliggjort 2016-12-29)
Den 2016-06-17 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-02-19 tilføjes Hovedbranche: Andre hjælpetjenester i forbindelse med finansiel formidling (offentliggjort 2013-02-26)
Den 2013-02-18 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-02-18 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-02-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vester Farimagsgade 7, 1606 København V (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-02-18 tilføjes Direktion: Mohammad Arshad (direktion) (offentliggjort 2020-10-19)
Den 2013-02-18 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier i selskaber indenfor rejsebranchen, udlejning af fast ejendom og vekselerkontor. (offentliggjort 2016-12-29)
Den 2013-02-18 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2013-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-02-18 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2013-02-18 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-02-18 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-02-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-02-18 tilføjes Legale ejere: Mohammad Arshad (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2013-02-18 tilføjes Navne: PRIMEX HOLDING ApS (offentliggjort 2016-12-29)
Den 2013-02-18 tilføjes Reelle ejere: Mohammad Arshad (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2013-02-18 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-02-18 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-02-18 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2013-02-18 tilføjes Revisor: REVISAM2000 REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2019-10-14)
Den 2013-02-18 tilføjes Stiftere: Mohammad Arshad (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-02-18 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 1 direktør. (offentliggjort 2020-10-19)
Den 2013-02-18 tilføjes Vedtægter: 2013-02-18 (offentliggjort 2016-12-29)
Den 2013-02-18 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-02-19)
Den 2013-02-18 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-10-19)