Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Rasmus Funch Kofoed | 08.03.2022 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jonas Nielsen | 11.12.2014 | 17.05.2016 | direktion |
Claus Kofoed | 29.01.2013 | 08.03.2022 | direktion |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Rasmus Funch Kofoed | 08.03.2022 | bestyrelsesmedlem |
Claus Kofoed | 08.03.2022 | formand |