Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Direktion | Tegningsregel | Vedtægter | Bestyrelse | ||||
Formål | Kapital | Kapitalvaluta | Ejerskaber |
Den 2016-01-27 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2016-01-27 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2016-01-26 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2016-01-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Toldbodgade 53, 5. th., 1253 København K (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2016-01-27 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2013-12-31 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2016-01-27 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2013-01-17 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2016-01-27 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2016-01-27 fjernes Kontaktoplysninger: peter@korner.dk (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2016-01-27 fjernes Legale ejere: SMART EYE INVEST ApS (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2016-01-27 fjernes Navne: ARTHA EYE ApS (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2016-01-27 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2016-01-27 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2016-01-27 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2016-01-27 fjernes Revisor: inforevision statsautoriseret revisionsaktieselskab (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2016-01-27 fjernes Stiftere: ARTHA HOLDING A/S (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2016-01-27 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2016-01-26 fjernes Direktion: Peter Körner (adm. dir.) (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-11-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Toldbodgade 53, 5. th., 1253 København K (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-11-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Furesøvænget 3, 2830 Virum (offentliggjort 2015-11-10)
Den 2015-07-31 tilføjes Direktion: Peter Körner (adm. dir.) (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-07-31 fjernes Direktion: Klaus Thorsten Wollesen Lund (direktion) (offentliggjort 2015-07-31)
Den 2015-07-31 tilføjes Legale ejere: SMART EYE INVEST ApS (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-07-30 fjernes Legale ejere: ARTHA HOLDING A/S, Preben Jacobsen, Jan Severin Sølbæk, Herluf Baun Høst, VITA HOLDING ApS, GRØNDAHL ApS (offentliggjort 2015-07-31)
Den 2015-07-31 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af et medlem af direktionen. (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-07-31 tilføjes Vedtægter: 2015-07-31 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-07-31 fjernes Bestyrelse: Jan Severin Sølbæk (formand) (offentliggjort 2015-07-31)
Den 2015-07-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Furesøvænget 3, 2830 Virum (offentliggjort 2015-11-10)
Den 2015-07-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Søllerødvej 64, 2840 Holte (offentliggjort 2015-07-30)
Den 2015-07-30 tilføjes Kontaktoplysninger: peter@korner.dk (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2014-05-27 tilføjes Bestyrelse: Brian Kudsk (bestyrelse) (offentliggjort 2015-07-31)
Den 2014-05-27 fjernes Bestyrelse: Kristian Væver Myrup (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-27 tilføjes Direktion: Klaus Thorsten Wollesen Lund (direktion) (offentliggjort 2015-07-31)
Den 2014-05-27 fjernes Direktion: Kristian Væver Myrup (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søllerødvej 64, 2840 Holte (offentliggjort 2015-07-30)
Den 2013-12-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Kongevejen 495, 2840 Holte (offentliggjort 2014-01-02)
Den 2013-11-26 tilføjes Formål: Selskabets formål er at foretage investering i værdipapirer. (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2013-11-26 tilføjes Kapital (Kapital): 533.000,00 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2013-11-26 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2013-11-26 tilføjes Legale ejere: ARTHA HOLDING A/S, Preben Jacobsen, Jan Severin Sølbæk, Herluf Baun Høst, VITA HOLDING ApS, GRØNDAHL ApS (offentliggjort 2015-07-31)
Den 2013-11-26 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to bestyrelsesmedlemmer i i forening eller af et bestyrelsesmedlem i forening med en direktør. (offentliggjort 2015-07-31)
Den 2013-11-26 tilføjes Vedtægter: 2013-11-26 (offentliggjort 2015-07-31)
Den 2013-02-11 tilføjes Kapital (Kapital): 410.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-02-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kongevejen 495, 2840 Holte (offentliggjort 2014-01-02)
Den 2013-01-17 tilføjes Bestyrelse: Kristian Væver Myrup (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-17 tilføjes Direktion: Kristian Væver Myrup (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-17 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2013-12-31 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2013-01-17 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2013-01-17 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2013-01-17 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2013-01-17 tilføjes Kapital (Kapital): 90.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-17 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-17 tilføjes Navne: ARTHA EYE ApS (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2013-01-17 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2013-01-17 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2013-01-17 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2013-01-17 tilføjes Revisor: inforevision statsautoriseret revisionsaktieselskab (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2013-01-17 tilføjes Stiftere: ARTHA HOLDING A/S (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2013-01-17 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2013-01-17 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2014-12-31 sletter virksomheden Ejerskaber: Selskabet af 30.03.2016 A/S. (offentliggjort 2015-08-06)
Den 2015-08-05 sletter virksomheden Ejerskaber: Selskabet af 30.03.2016 A/S. (offentliggjort 2015-09-28)