Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Genoptagelse tvangsopløsning | Hovedbranche | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Virksomhedsform | xbrl | Vedtægter | Revisor | ||||
Formål | Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel |
Den 2012-12-28 sletter virksomheden Ejerskaber: MENSCH P/S. (offentliggjort 2015-07-22)
Den 2013-06-27 sletter virksomheden Ejerskaber: MENSCH P/S. (offentliggjort 2019-08-06)
Den 2019-06-18 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2019-08-05)
Den 2019-06-18 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2019-08-05)
Den 2019-06-17 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-08-05)
Den 2019-06-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Bredgade 41, st. th., 1260 København K (offentliggjort 2019-08-05)
Den 2019-06-18 fjernes Direktion: Christina Tønnesen (direktør) (offentliggjort 2019-08-05)
Den 2019-06-18 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2012-12-31 (offentliggjort 2019-08-05)
Den 2019-06-18 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2012-01-01 (offentliggjort 2019-08-05)
Den 2019-06-18 fjernes Genoptagelse tvangsopløsning: 2015-11-13 (offentliggjort 2019-08-05)
Den 2019-06-18 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2019-08-05)
Den 2019-06-18 fjernes Legale ejere: CHRISTINA TØNNESEN ApS (offentliggjort 2019-08-05)
Den 2019-06-18 fjernes Navne: CT-M AF 2012 ApS (offentliggjort 2019-08-05)
Den 2019-06-18 fjernes Reelle ejere: Christina Tønnesen (offentliggjort 2019-08-05)
Den 2019-06-18 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-08-05)
Den 2019-06-18 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-08-05)
Den 2019-06-18 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-08-05)
Den 2019-06-18 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-08-05)
Den 2019-05-31 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-11-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bredgade 41, st. th., 1260 København K (offentliggjort 2019-08-05)
Den 2018-11-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Bredgade 41, 1260 København K (offentliggjort 2018-11-19)
Den 2018-02-23 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-12 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-07 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-05-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bredgade 41, 1260 København K (offentliggjort 2018-11-19)
Den 2016-05-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Sankt Petri Passage 5, 1165 København K (offentliggjort 2016-05-10)
Den 2015-12-29 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2015-11-13 (offentliggjort 2019-08-05)
Den 2015-12-29 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-08-05)
Den 2015-12-28 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-12-29)
Den 2015-12-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-08-05)
Den 2015-12-28 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-12-29)
Den 2015-10-31 tilføjes Direktion: Christina Tønnesen (direktør) (offentliggjort 2019-08-05)
Den 2015-10-19 fjernes Direktion: Christina Tønnesen (direktion) (offentliggjort 2015-10-19)
Den 2015-10-31 tilføjes Vedtægter: 2015-10-31 (offentliggjort 2019-08-05)
Den 2015-10-19 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-12-29)
Den 2015-10-18 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-10-19)
Den 2015-10-19 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-10-19)
Den 2013-08-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sankt Petri Passage 5, 1165 København K (offentliggjort 2016-05-10)
Den 2013-08-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Sankt Petri Passage 5, 1165 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-12-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sankt Petri Passage 5, 1165 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-12-28 tilføjes Direktion: Christina Tønnesen (direktion) (offentliggjort 2015-10-19)
Den 2012-12-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er direkte eller indirekte gennem ejerandele i andré virksomheder at drive kommunikationsvirksomhed samt anden i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2019-08-05)
Den 2012-12-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2012-12-31 (offentliggjort 2019-08-05)
Den 2012-12-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2012-01-01 (offentliggjort 2019-08-05)
Den 2012-12-28 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2019-08-05)
Den 2012-12-28 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2019-08-05)
Den 2012-12-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-08-05)
Den 2012-12-28 tilføjes Legale ejere: CHRISTINA TØNNESEN ApS (offentliggjort 2019-08-05)
Den 2012-12-28 tilføjes Navne: CT-M AF 2012 ApS (offentliggjort 2019-08-05)
Den 2012-12-28 tilføjes Reelle ejere: Christina Tønnesen (offentliggjort 2019-08-05)
Den 2012-12-28 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-08-05)
Den 2012-12-28 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-08-05)
Den 2012-12-28 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-12-29)
Den 2012-12-28 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-10-19)
Den 2012-12-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør. (offentliggjort 2019-08-05)
Den 2012-12-28 tilføjes Vedtægter: 2012-12-28 (offentliggjort 2015-12-29)
Den 2012-12-28 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-08-05)
Den 2012-12-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-10-19)