Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revisor | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | ||||
Tegningsregel | Hvidhvask | Direktion | Vedtægter | ||||
Bestyrelse | Legale ejere | Reelle ejere | Formål | ||||
Hovedbranche | Første regnskabsperiode | Interessenter | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-01-15 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-02 tilføjes Revisor: REDMARK, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-01-06)
Den 2023-01-02 fjernes Revisor: DANSK REVISION RANDERS, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-01-06)
Den 2022-12-28 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-30 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-04 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-11-28 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-11-23 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-01 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-14 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-11-08 tilføjes Revisor: DANSK REVISION RANDERS, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-01-06)
Den 2016-11-08 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2016-11-15)
Den 2016-09-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østerbro 27, 8930 Randers NØ (offentliggjort 2016-09-12)
Den 2016-09-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Østerbro 27, 8930 Randers NØ (offentliggjort 2016-09-12)
Den 2016-09-12 tilføjes Kontaktoplysninger: jmk@hadsunderhvervsbygninger.dk (offentliggjort 2016-09-12)
Den 2016-03-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion. (offentliggjort 2016-03-16)
Den 2015-12-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østerbro 27, 8930 Randers NØ (offentliggjort 2016-09-12)
Den 2015-12-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Myhlenbergvej 56, 9510 Arden (offentliggjort 2015-12-09)
Den 2015-12-09 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2015-12-09)
Den 2015-12-08 tilføjes Direktion: Jan Meelby Klausen (direktør) (offentliggjort 2015-12-09)
Den 2015-12-08 tilføjes Vedtægter: 2015-12-08 (offentliggjort 2015-12-09)
Den 2015-12-08 fjernes Bestyrelse: Søren Vangsted (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-11-30 tilføjes Legale ejere: HADSUND ERHVERVSBYGNINGER A/S (offentliggjort 2017-07-19)
Den 2015-11-30 tilføjes Reelle ejere: Bent Roland Nielsen, Jan Meelby Klausen, Linhardt Jensen (offentliggjort 2023-12-06)
Den 2015-11-30 fjernes Reelle ejere: Bent Roland Nielsen (offentliggjort 2023-12-06)
Den 2015-07-09 fjernes Bestyrelse: Henrik Vangsted (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-07-09 fjernes Direktion: Henrik Vangsted (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-09-19 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje, købe og sælger fast ejendom samt enhver virksomhed der efter bestyrelsens skøn er beslægtet hermed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-19 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to direktører tillige med et bestyrelsesmedlem - som ikke kan være medlem af direktionen, eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2016-03-16)
Den 2014-09-19 tilføjes Vedtægter: 2014-09-19 (offentliggjort 2015-12-09)
Den 2013-10-14 fjernes Bestyrelse: Benny Jensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-08-28 fjernes Bestyrelse: Susanne Vangsted (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-08-28 fjernes Direktion: Jørn Theilgaard (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2013-10-30)
Den 2012-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-12-21 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-12-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Myhlenbergvej 56, 9510 Arden (offentliggjort 2015-12-09)
Den 2012-12-21 tilføjes Bestyrelse: Susanne Vangsted (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-12-21 tilføjes Direktion: Jørn Theilgaard (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-12-21 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2013-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-21 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2012-12-21 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-21 tilføjes Interessenter: KOMPLEMENTARSELSKABET PRIORPARKEN 351 ApS (offentliggjort 2013-01-10)
Den 2012-12-21 tilføjes Navne: K/S PRIORPARKEN 351 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-12-21 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-21 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-21 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2012-12-21 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2016-11-15)
Den 2012-12-21 tilføjes Virksomhedsform: 40 (offentliggjort 2013-01-10)
Den 2012-12-21 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)