Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Peter Aavild Schmidt | 17.04.2024 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Ole Malling | 09.05.2023 | 17.04.2024 | direktør |
Anders Marcus | 04.12.2012 | 09.05.2023 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Henning Schøtt | 09.05.2023 | bestyrelsesmedlem |
Preben Valdemar Enevoldsen | 06.04.2021 | bestyrelsesmedlem |
Kim Hertz | 06.04.2021 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Søren Dahlgaard | 21.03.2018 | 06.04.2021 | formand |
Pernille Thøger Baltzersen | 19.05.2016 | 23.09.2020 | bestyrelsesmedlem |
Kim Hertz | 01.08.2014 | 19.05.2016 | bestyrelsesmedlem |
Anders Marcus | 04.12.2012 | 06.04.2021 | bestyrelsesmedlem |
Peter Krogsgaard Jørgensen | 04.12.2012 | 21.03.2018 | formand |
Pernille Thøger Baltzersen | 04.12.2012 | 01.08.2014 | bestyrelsesmedlem |