Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ObligatoriskEmail | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Årsbeskæftigelse | Bestyrelse | Direktion | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
xbrl | Månedsbeskæftigelse | Tegningsregel | Formål | ||||
Kapital | Vedtægter | Kapitalvaluta |
Den 2017-08-09 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2017-08-22)
Den 2017-08-09 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2017-08-22)
Den 2017-08-08 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2017-08-22)
Den 2017-08-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Industrivej 12, 6000 Kolding (offentliggjort 2017-08-22)
Den 2017-08-09 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2013-12-31 (offentliggjort 2017-08-22)
Den 2017-08-09 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2012-12-28 (offentliggjort 2017-08-22)
Den 2017-08-09 fjernes Hovedbranche: Detailhandel med andre varer i.a.n. (offentliggjort 2017-08-22)
Den 2017-08-09 fjernes Kontaktoplysninger: info@hauss.dk (offentliggjort 2017-08-22)
Den 2017-08-09 fjernes Legale ejere: Hauss Holding ApS, VENTURE KAPITAL ApS, VÆKSTFONDEN (offentliggjort 2017-08-22)
Den 2017-08-09 fjernes Navne: HAUSS ApS (offentliggjort 2017-08-22)
Den 2017-08-09 fjernes ObligatoriskEmail: ib@hauss.dk (offentliggjort 2017-08-22)
Den 2017-08-09 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-08-22)
Den 2017-08-09 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-08-22)
Den 2017-08-09 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-08-22)
Den 2017-08-09 fjernes Stiftere: Werner Schuhmacher, Marcus Refsgaard-Schuhmacher, Janina Schuhmacher, Ib Madsen (offentliggjort 2017-08-22)
Den 2017-08-09 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-08-22)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2016-11-09 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2017-08-22)
Den 2016-11-08 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-11-11)
Den 2016-11-09 fjernes Bestyrelse: Marcus Refsgaard-Schuhmacher (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2016-11-11)
Den 2016-11-09 fjernes Direktion: Ib Madsen (direktion) (offentliggjort 2016-11-11)
Den 2016-10-13 fjernes Bestyrelse: Jesper Steen Tastesen (formand) (offentliggjort 2016-10-13)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-06-17 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-07-30 tilføjes Kontaktoplysninger: info@hauss.dk (offentliggjort 2017-08-22)
Den 2015-07-30 tilføjes ObligatoriskEmail: ib@hauss.dk (offentliggjort 2017-08-22)
Den 2015-06-24 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren eller af bestyrelsesformanden i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer. (offentliggjort 2016-11-11)
Den 2015-06-23 tilføjes Bestyrelse: Jesper Steen Tastesen (formand) (offentliggjort 2016-10-13)
Den 2015-06-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er design af og handel med møbler, brugskunst og lignende. (offentliggjort 2017-08-22)
Den 2015-06-23 tilføjes Kapital (Kapital): 133.333,00 (offentliggjort 2017-08-22)
Den 2015-06-23 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-08-22)
Den 2015-06-23 tilføjes Legale ejere: Hauss Holding ApS, VENTURE KAPITAL ApS, VÆKSTFONDEN (offentliggjort 2017-08-22)
Den 2015-06-22 fjernes Legale ejere: Hauss Holding ApS (offentliggjort 2015-08-06)
Den 2015-06-11 tilføjes Legale ejere: Hauss Holding ApS (offentliggjort 2015-08-06)
Den 2015-06-10 fjernes Legale ejere: Werner Schuhmacher, Janina Schuhmacher, Ib Madsen (offentliggjort 2015-08-06)
Den 2015-06-23 tilføjes Vedtægter: 2015-06-23 (offentliggjort 2017-08-22)
Den 2015-04-01 tilføjes Legale ejere: Werner Schuhmacher, Janina Schuhmacher, Ib Madsen (offentliggjort 2015-08-06)
Den 2014-11-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Industrivej 12, 6000 Kolding (offentliggjort 2017-08-22)
Den 2014-11-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Østergade 7, 6000 Kolding (offentliggjort 2014-11-03)
Den 2012-12-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østergade 7, 6000 Kolding (offentliggjort 2014-11-03)
Den 2012-12-28 tilføjes Direktion: Ib Madsen (direktion) (offentliggjort 2016-11-11)
Den 2012-12-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er design af samt handel med møbler, brugskunst og lignende. (offentliggjort 2015-08-06)
Den 2012-12-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2013-12-31 (offentliggjort 2017-08-22)
Den 2012-12-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2012-12-28 (offentliggjort 2017-08-22)
Den 2012-12-28 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med andre varer i.a.n. (offentliggjort 2017-08-22)
Den 2012-12-28 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-08-06)
Den 2012-12-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-08-22)
Den 2012-12-28 tilføjes Navne: HAUSS ApS (offentliggjort 2017-08-22)
Den 2012-12-28 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-08-22)
Den 2012-12-28 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-08-22)
Den 2012-12-28 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-08-22)
Den 2012-12-28 tilføjes Stiftere: Werner Schuhmacher, Marcus Refsgaard-Schuhmacher, Janina Schuhmacher, Ib Madsen (offentliggjort 2017-08-22)
Den 2012-12-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2015-08-06)
Den 2012-12-28 tilføjes Vedtægter: 2012-12-28 (offentliggjort 2015-08-06)
Den 2012-12-28 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-08-22)
Den 2012-12-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-11-11)