Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Hovedbranche | ||||
Revision fravalgt | Vedtægter | Revisor | Stiftere | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-03-22 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-09 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-08 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-08 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-03-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tostrupvej 1, 9560 Hadsund (offentliggjort 2021-03-04)
Den 2021-03-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Tostrupvej 1, 9560 Hadsund (offentliggjort 2021-03-04)
Den 2012-12-21 sletter virksomheden Ejerskaber: OUE MURERFORRETNING ApS. (offentliggjort 2018-07-02)
Den 2018-06-30 sletter virksomheden Ejerskaber: OUE MURERFORRETNING ApS. (offentliggjort 2020-03-06)
Den 2020-12-30 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2020-12-29 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2020-06-24 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-03-14 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-04-15)
Den 2019-03-13 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-04-15)
Den 2019-03-14 tilføjes Vedtægter: 2019-03-14 (offentliggjort 2019-04-15)
Den 2019-03-14 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2019-04-15)
Den 2019-03-15 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-04-23 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-20 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-26 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-04-16 fjernes Stiftere: OUE MURERFORRETNING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tostrupvej 1, 9560 Hadsund (offentliggjort 2021-03-04)
Den 2012-12-21 tilføjes Direktion: Hans Toft Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-21 tilføjes Formål: Selskabets formål er investering og finansiering. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-21 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2012-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-21 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2012-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-21 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2012-12-21 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-21 tilføjes Legale ejere: Hans Toft Jensen (offentliggjort 2015-03-27)
Den 2012-12-21 tilføjes Navne: HANS TOFT HOLDING ApS (offentliggjort 2012-12-21)
Den 2012-12-21 tilføjes Reelle ejere: Hans Toft Jensen (offentliggjort 2017-10-02)
Den 2012-12-21 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-21 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-21 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-04-15)
Den 2012-12-21 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2019-04-15)
Den 2012-12-21 tilføjes Stiftere: OUE MURERFORRETNING ApS, Hans Toft Jensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-21 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-21 tilføjes Vedtægter: 2012-12-21 (offentliggjort 2019-04-15)
Den 2012-12-21 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2012-12-21)
Den 2012-12-21 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)