Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jesper Houlind | 17.06.2015 | 30.12.2016 | adm. dir |
John Svensson | 06.12.2012 | 17.06.2015 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Anders Svanholm Rosenbeck | 01.08.2019 | 31.12.2019 | formand |
David Lyager Schøndorff | 28.02.2017 | 31.12.2019 | bestyrelsesmedlem |
Martin Damm Nielsen | 28.02.2017 | 31.12.2019 | bestyrelsesmedlem |
Christian Peter Kromann | 28.02.2017 | 01.08.2019 | formand |