Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Legale ejere | Ejerskaber | Kapital | ||||
Vedtægter | Revision fravalgt | Revisor | Bestyrelse | ||||
Direktion | Bibranche | Navne | Beliggenhedsadresse | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Hovedbranche | ||||
Binavne | Formål | Første regnskabsperiode | Kapitalvaluta | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-01 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-17 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-05 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-02 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-15 tilføjes Legale ejere: Ralf Dujardin (offentliggjort 2020-12-21)
Den 2020-12-14 fjernes Legale ejere: NORDISK SIKKERHEDSCENTER A/S (offentliggjort 2020-12-16)
Den 2017-03-14 sletter virksomheden Ejerskaber: V21 A/S. (offentliggjort 2018-02-12)
Den 2017-12-06 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: V21 A/S. (offentliggjort 2018-02-12)
Den 2018-07-11 sletter virksomheden Ejerskaber: Social Bites International ApS. (offentliggjort 2019-07-28)
Den 2019-07-24 sletter virksomheden Ejerskaber: Social Bites International ApS. (offentliggjort 2020-09-28)
Den 2020-09-09 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Social Bites International ApS. (offentliggjort 2020-09-28)
Den 2020-08-05 tilføjes Kapital (Kapital): 1.200.000,00 (offentliggjort 2020-08-12)
Den 2020-08-05 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-08-12)
Den 2020-08-05 tilføjes Legale ejere: NORDISK SIKKERHEDSCENTER A/S, Jesper Haase (offentliggjort 2020-12-16)
Den 2020-08-04 fjernes Legale ejere: NORDISK SIKKERHEDSCENTER A/S, Jesper Haase (offentliggjort 2020-08-12)
Den 2020-08-05 tilføjes Vedtægter: 2020-08-05 (offentliggjort 2020-08-12)
Den 2020-06-16 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-29 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-24 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-05-29)
Den 2018-05-23 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-05-29)
Den 2018-05-24 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-05-29)
Den 2018-05-30 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-03-15 tilføjes Bestyrelse: Poul-Erik Lund (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-05-10)
Den 2018-03-15 fjernes Bestyrelse: Kirsten Jordal (bestyrelse) (offentliggjort 2018-05-10)
Den 2018-03-15 tilføjes Direktion: Jens Erik Møllenbach (direktør) (offentliggjort 2018-05-10)
Den 2018-03-15 fjernes Direktion: Ralf Dujardin (direktion) (offentliggjort 2018-05-10)
Den 2017-03-21 fjernes Legale ejere: Ralf Dujardin (offentliggjort 2017-03-21)
Den 2017-03-14 fjernes Legale ejere: DANSK BRANDTEKNIK A/S (offentliggjort 2017-03-16)
Den 2017-03-08 tilføjes Legale ejere: NORDISK SIKKERHEDSCENTER A/S, Jesper Haase, Jens Erik Møllenbach, APEL INVEST ApS (offentliggjort 2020-08-12)
Den 2017-03-08 tilføjes Bibranche: Investeringsforeninger (offentliggjort 2017-03-08)
Den 2017-03-08 tilføjes Navne: Kronborg Capital A/S (offentliggjort 2017-03-08)
Den 2017-03-07 fjernes Navne: Fire Fighting Enterprises A/S (offentliggjort 2017-03-08)
Den 2017-03-08 tilføjes Vedtægter: 2017-03-08 (offentliggjort 2020-08-12)
Den 2017-01-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rosenkæret 31, 2860 Søborg (offentliggjort 2017-01-30)
Den 2017-01-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Solkrogen 5, 2960 Rungsted Kyst (offentliggjort 2017-01-30)
Den 2017-01-01 tilføjes Legale ejere: DANSK BRANDTEKNIK A/S (offentliggjort 2017-03-16)
Den 2017-01-13 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-05-25 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-11-21 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med andre maskiner og andet udstyr (offentliggjort 2015-11-26)
Den 2015-11-20 fjernes Hovedbranche: Detailhandel med bøger (offentliggjort 2015-11-26)
Den 2015-11-20 tilføjes Navne: Fire Fighting Enterprises A/S (offentliggjort 2017-03-08)
Den 2015-11-19 fjernes Navne: GRANNY´S BOOKSHOP A/S (offentliggjort 2015-11-21)
Den 2015-11-20 tilføjes Vedtægter: 2015-11-20 (offentliggjort 2017-03-08)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-07-01 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med bøger (offentliggjort 2015-11-26)
Den 2013-06-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-12-01 tilføjes Legale ejere: Ralf Dujardin (offentliggjort 2017-03-21)
Den 2012-11-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Solkrogen 5, 2960 Rungsted Kyst (offentliggjort 2017-01-30)
Den 2012-11-09 tilføjes Bestyrelse: Kirsten Jordal (bestyrelse) (offentliggjort 2018-05-10)
Den 2012-11-09 tilføjes Binavne: MULTI-POINT A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-09 tilføjes Direktion: Ralf Dujardin (direktion) (offentliggjort 2018-05-10)
Den 2012-11-09 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handelsvirksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-09 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2013-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-09 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2012-11-09 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-09 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-11-09 tilføjes Kapital (Kapital): 600.000,00 (offentliggjort 2020-08-12)
Den 2012-11-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-09 tilføjes Navne: GRANNY´S BOOKSHOP A/S (offentliggjort 2015-11-21)
Den 2012-11-09 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-09 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-09 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-05-29)
Den 2012-11-09 tilføjes Stiftere: Ralf Dujardin (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-09 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller 2 medlemmer af bestyrelsen i forening eller af direktøren i forening med bestyrelsesformanden. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-09 tilføjes Vedtægter: 2012-11-09 (offentliggjort 2015-11-21)
Den 2012-11-09 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2012-12-05)
Den 2012-11-09 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)