Sektion (alle) | |||||||
Kontaktoplysninger | Legale ejere | Reelle ejere | Direktion | ||||
Vedtægter | xbrl | Bestyrelse | Beliggenhedsadresse | ||||
Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Binavne | ||||
Navne | Kapital | Virksomhedsform | Revisor | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Hovedbranche | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Kapitalvaluta | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsstatus |
Den 2024-08-09 tilføjes Kontaktoplysninger: susi@lhg.dk (offentliggjort 2024-08-09)
Den 2024-08-08 fjernes Kontaktoplysninger: susi@lhtraebyg.dk (offentliggjort 2024-08-09)
Den 2024-04-15 tilføjes Legale ejere: LIL Invest ApS (offentliggjort 2024-04-15)
Den 2024-04-15 fjernes Legale ejere: Bolt Holding af 2022 ApS, Kim B Holding ApS (offentliggjort 2024-04-15)
Den 2024-04-14 fjernes Legale ejere: LIL Invest ApS (offentliggjort 2024-04-15)
Den 2024-04-15 tilføjes Reelle ejere: Mathias Rasmussen, Lars Castrup Hansen (offentliggjort 2024-04-15)
Den 2024-04-14 fjernes Reelle ejere: Mathias Rasmussen, Lars Castrup Hansen (offentliggjort 2024-04-15)
Den 2024-01-01 tilføjes Direktion: Michael Foldager Sloth (adm. dir.) (offentliggjort 2024-01-15)
Den 2024-01-01 tilføjes Legale ejere: LIL Invest ApS, Bolt Holding af 2022 ApS, Kim B Holding ApS (offentliggjort 2024-04-15)
Den 2024-01-01 fjernes Legale ejere: LHG 2024 ApS (offentliggjort 2024-01-02)
Den 2024-01-01 tilføjes Reelle ejere: Mathias Rasmussen, Lars Castrup Hansen (offentliggjort 2024-04-15)
Den 2023-12-31 fjernes Direktion: Lars Castrup Hansen (direktør) (offentliggjort 2024-01-15)
Den 2023-12-31 fjernes Reelle ejere: Lars Castrup Hansen (offentliggjort 2024-01-02)
Den 2023-12-13 tilføjes Vedtægter: 2023-12-13 (offentliggjort 2023-12-13)
Den 2023-12-21 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-11-06 tilføjes Bestyrelse: Mathias Rasmussen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-11-08)
Den 2023-08-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tørringvej 17, 2610 Rødovre (offentliggjort 2023-08-15)
Den 2023-08-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Brandstrupvej 10, 2610 Rødovre (offentliggjort 2023-08-15)
Den 2023-07-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2024-12-31 (offentliggjort 2024-04-29)
Den 2023-07-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2023-07-01 (offentliggjort 2024-04-29)
Den 2023-07-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-04-29)
Den 2023-07-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-04-29)
Den 2023-06-30 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2023-12-13)
Den 2023-06-30 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2023-12-13)
Den 2023-03-07 tilføjes Binavne: LH Træbyg A/S (offentliggjort 2023-03-07)
Den 2023-03-06 fjernes Binavne: LHG Tømrer A/S (offentliggjort 2023-03-07)
Den 2023-02-27 tilføjes Navne: LHG Tømrer A/S (offentliggjort 2023-03-07)
Den 2023-02-26 fjernes Navne: LH Træbyg A/S (offentliggjort 2023-03-07)
Den 2023-02-27 tilføjes Vedtægter: 2023-02-27 (offentliggjort 2023-12-13)
Den 2023-02-15 tilføjes Vedtægter: 2023-02-15 (offentliggjort 2023-03-07)
Den 2023-02-15 tilføjes Binavne: LHG Tømrer A/S (offentliggjort 2023-03-07)
Den 2023-02-14 tilføjes Bestyrelse: Lotte Jensen-Mattebjerg (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-02-15)
Den 2023-02-14 fjernes Bestyrelse: Jan Beregaard Pedersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-02-15)
Den 2022-12-02 tilføjes Bestyrelse: Jan Beregaard Pedersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-02-15)
Den 2022-12-02 tilføjes Kapital (Kapital): 400.000,00 (offentliggjort 2022-12-05)
Den 2022-12-02 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-12-05)
Den 2022-12-02 tilføjes Navne: LH Træbyg A/S (offentliggjort 2023-03-07)
Den 2022-12-01 fjernes Navne: LH Træbyg ApS (offentliggjort 2022-12-05)
Den 2022-12-02 tilføjes Vedtægter: 2022-12-02 (offentliggjort 2023-02-15)
Den 2022-12-02 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2022-12-05)
Den 2022-12-01 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-12-05)
Den 2022-11-21 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-09-01 tilføjes Bestyrelse: Steen Holm (formand) (offentliggjort 2022-10-05)
Den 2021-12-02 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-02-16 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-02-17)
Den 2021-02-16 fjernes Revisor: CLAUS CARLSEN, STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2021-02-17)
Den 2020-12-11 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-09-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Brandstrupvej 10, 2610 Rødovre (offentliggjort 2023-08-15)
Den 2020-09-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Rødovrevej 354, 2610 Rødovre (offentliggjort 2020-09-29)
Den 2019-12-22 tilføjes Legale ejere: LHG 2024 ApS (offentliggjort 2024-01-02)
Den 2019-12-22 fjernes Legale ejere: Lars Castrup Hansen (offentliggjort 2020-03-25)
Den 2019-11-04 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-10-22 tilføjes Kontaktoplysninger: susi@lhtraebyg.dk (offentliggjort 2024-08-09)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-09-27 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-09-08 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Hovedbranche: Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed (offentliggjort 2017-10-16)
Den 2016-12-30 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2017-10-16)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2016-12-02 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-18)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-05-04 tilføjes Reelle ejere: Lars Castrup Hansen (offentliggjort 2024-01-02)
Den 2015-04-29 tilføjes Formål: Formål med selskabet er at drive Tømrer & snedker & Innovation (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-04-29 tilføjes Navne: LH Træbyg ApS (offentliggjort 2022-12-05)
Den 2015-04-28 fjernes Navne: HANSEN HOLDING AF 01.10.2012 ApS (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-04-29 tilføjes Vedtægter: 2015-04-29 (offentliggjort 2022-12-05)
Den 2013-12-12 tilføjes Revisor: CLAUS CARLSEN, STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2021-02-17)
Den 2013-12-12 fjernes Revisor: BULLER TEX FLEMMING OLSEN REGISTRERET REVISIONS S.M.B.A. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-09 tilføjes Legale ejere: Lars Castrup Hansen (offentliggjort 2020-03-25)
Den 2012-11-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rødovrevej 354, 2610 Rødovre (offentliggjort 2020-09-29)
Den 2012-11-09 tilføjes Direktion: Lars Castrup Hansen (direktør) (offentliggjort 2024-01-15)
Den 2012-11-09 tilføjes Formål: Formål med selskabet er at drive Ikke-finansielt holdingselskab (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2012-11-09 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2013-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-09 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2012-11-09 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-09 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2017-10-16)
Den 2012-11-09 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2022-12-05)
Den 2012-11-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-09 tilføjes Navne: HANSEN HOLDING AF 01.10.2012 ApS (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2012-11-09 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2023-12-13)
Den 2012-11-09 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2023-12-13)
Den 2012-11-09 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2012-11-09 tilføjes Revisor: BULLER TEX FLEMMING OLSEN REGISTRERET REVISIONS S.M.B.A. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-09 tilføjes Stiftere: Lars Castrup Hansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-09 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-09 tilføjes Vedtægter: 2012-11-09 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2012-11-09 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-12-05)
Den 2012-11-09 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)