Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Årsbeskæftigelse | Direktion | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Formål | Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 2015-04-08 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-05-06)
Den 2015-04-08 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-05-06)
Den 2015-04-07 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-05-06)
Den 2015-04-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup (offentliggjort 2015-05-06)
Den 2015-04-08 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2013-12-31 (offentliggjort 2015-05-06)
Den 2015-04-08 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2012-10-09 (offentliggjort 2015-05-06)
Den 2015-04-08 fjernes Hovedbranche: Ejendomsmæglere mv. (offentliggjort 2015-05-06)
Den 2015-04-08 fjernes Navne: JAN HOUGAARD EJENDOMME ApS (offentliggjort 2015-05-06)
Den 2015-04-08 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-05-06)
Den 2015-04-08 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-05-06)
Den 2015-04-08 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-05-06)
Den 2015-04-08 fjernes Stiftere: J. HOUGAARD HOLDING ApS (offentliggjort 2015-05-06)
Den 2015-04-08 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-05-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2014-11-04 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-05-06)
Den 2014-11-03 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup (offentliggjort 2015-05-06)
Den 2014-06-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Tranevej 13, 8240 Risskov (offentliggjort 2014-06-03)
Den 2014-05-30 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-29 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-30 fjernes Direktion: Andreas Kærsgaard Mylin (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-14 tilføjes Direktion: Andreas Kærsgaard Mylin (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-14 fjernes Direktion: Jan Erik Hougaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2012-10-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tranevej 13, 8240 Risskov (offentliggjort 2014-06-03)
Den 2012-10-09 tilføjes Direktion: Jan Erik Hougaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-09 tilføjes Formål: Selskabets formål er rådgivning, formidling og udvikling indenfor fast ejendom. (offentliggjort 2015-05-06)
Den 2012-10-09 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2013-12-31 (offentliggjort 2015-05-06)
Den 2012-10-09 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2012-10-09 (offentliggjort 2015-05-06)
Den 2012-10-09 tilføjes Hovedbranche: Ejendomsmæglere mv. (offentliggjort 2015-05-06)
Den 2012-10-09 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-05-06)
Den 2012-10-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-05-06)
Den 2012-10-09 tilføjes Navne: JAN HOUGAARD EJENDOMME ApS (offentliggjort 2015-05-06)
Den 2012-10-09 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-05-06)
Den 2012-10-09 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-05-06)
Den 2012-10-09 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-05-06)
Den 2012-10-09 tilføjes Stiftere: J. HOUGAARD HOLDING ApS (offentliggjort 2015-05-06)
Den 2012-10-09 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-05-06)
Den 2012-10-09 tilføjes Vedtægter: 2012-10-09 (offentliggjort 2015-05-06)
Den 2012-10-09 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-05-06)
Den 2012-10-09 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)