Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | xbrl | Beliggenhedsadresse | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Revisor | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2012-07-27 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: COPAC A/S. (offentliggjort 2015-06-11)
Den 2016-07-01 sletter virksomheden Ejerskaber: NxPAS ApS. (offentliggjort 2022-07-27)
Den 2019-07-29 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: COPAC SYSTEMS ApS. (offentliggjort 2019-07-30)
Den 2020-03-10 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Norlis ApS. (offentliggjort 2020-03-15)
Den 2022-07-25 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: NxPAS ApS. (offentliggjort 2022-07-27)
Den 2024-06-28 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-17 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-27 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-10 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-06-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Diplomvej 381, 2800 Kongens Lyngby (offentliggjort 2021-06-29)
Den 2021-06-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Marbæk Park 42, 3. 3., 2750 Ballerup (offentliggjort 2021-06-29)
Den 2020-11-19 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-11-18 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-09-16 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-13 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-21 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-11-30 tilføjes Legale ejere: Jue Wang, Yuyang Feng (offentliggjort 2020-08-13)
Den 2017-11-30 fjernes Legale ejere: Yuyang Feng (offentliggjort 2017-12-05)
Den 2017-11-30 tilføjes Reelle ejere: Yuyang Feng, Jue Wang, Yuyang Feng (offentliggjort 2017-12-05)
Den 2017-11-30 fjernes Reelle ejere: Yuyang Feng (offentliggjort 2017-12-05)
Den 2017-06-01 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-31 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-05-07 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive holdingvirksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-07 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-07 tilføjes Vedtægter: 2014-05-07 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-07 fjernes Revisor: AAEN & CO. STATSAUTORISEREDE REVISORER P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Marbæk Park 42, 3. 3., 2750 Ballerup (offentliggjort 2021-06-29)
Den 2012-07-27 tilføjes Direktion: Yuyang Feng (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-07-27 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2013-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-27 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2012-07-27 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-27 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2012-07-27 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-27 tilføjes Legale ejere: Yuyang Feng (offentliggjort 2017-12-05)
Den 2012-07-27 tilføjes Navne: AURORA HOLDING ApS (offentliggjort 2012-08-06)
Den 2012-07-27 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-27 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-27 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-27 tilføjes Revisor: AAEN & CO. STATSAUTORISEREDE REVISORER P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-27 tilføjes Stiftere: Yuyang Feng, Jue Wang (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-27 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2012-08-06)
Den 2012-07-27 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)