Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Årsbeskæftigelse | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Kontaktoplysninger | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Bibranche | Hovedbranche | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-09-06 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-11-23 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-11-08 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-09-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jukkerupvænge 1, 4420 Regstrup (offentliggjort 2022-09-27)
Den 2022-09-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Nyvangshusene 1, 3630 Jægerspris (offentliggjort 2022-09-27)
Den 2014-09-10 sletter virksomheden Ejerskaber: HIPPIH HOLDING ApS. (offentliggjort 2020-06-12)
Den 2021-10-15 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-17 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-11-05 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-01-23 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-18 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2016-12-06 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-07 tilføjes Kontaktoplysninger: staunsager@gmail.com (offentliggjort 2016-01-11)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-18)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-07-07)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-07-01 tilføjes Legale ejere: Martin Staunsager Larsen (offentliggjort 2017-12-21)
Den 2014-07-01 tilføjes Reelle ejere: Martin Staunsager Larsen (offentliggjort 2017-12-21)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-15)
Den 2013-12-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nyvangshusene 1, 3630 Jægerspris (offentliggjort 2022-09-27)
Den 2013-12-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Ravnsborg Tværgade 9, 3. tv., 2200 København N (offentliggjort 2013-12-16)
Den 2013-11-15 tilføjes Bibranche: Industriel design og produktdesign (offentliggjort 2013-12-23)
Den 2013-11-15 tilføjes Hovedbranche: Kunstnerisk skaben (offentliggjort 2013-12-23)
Den 2013-11-14 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-12-23)
Den 2012-07-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ravnsborg Tværgade 9, 3. tv., 2200 København N (offentliggjort 2013-12-16)
Den 2012-07-16 tilføjes Direktion: Martin Staunsager Larsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-07-16 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være holdingselskab samt udøvelse af al virksomhed, som efter direktionens skøn har forbindelse hermed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-16 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2013-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-16 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2012-07-16 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-16 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-12-23)
Den 2012-07-16 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-16 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-16 tilføjes Navne: STAUNSAGER & CO. ApS (offentliggjort 2012-07-16)
Den 2012-07-16 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-16 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-16 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2012-07-16 tilføjes Revisor: REVISION SJÆLLAND, REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-16 tilføjes Stiftere: Martin Staunsager Larsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-16 tilføjes Vedtægter: 2012-07-16 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-16 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2012-07-16)
Den 2012-07-16 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)