Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Dekret | Tegningsregel | ||||
Direktion | xbrl | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Beliggenhedsadresse | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Stiftere | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform |
Den 2012-06-30 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: CENTRUM FISK HOLTE ApS. (offentliggjort 2015-06-12)
Den 2012-06-30 sletter virksomheden Ejerskaber: CENTRUM FISK ApS. (offentliggjort 2024-08-13)
Den 2013-04-18 sletter virksomheden Ejerskaber: R.P. EJENDOMSSERVICE ApS. (offentliggjort 2020-07-10)
Den 2017-05-30 sletter virksomheden Ejerskaber: Køge Fiskehus ApS. (offentliggjort 2019-01-25)
Den 2022-01-06 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2022-01-09)
Den 2022-01-05 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-01-09)
Den 2022-01-08 Statstidende Dekret
Den 2021-10-27 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2022-01-09)
Den 2021-08-20 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-01-09)
Den 2021-08-19 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-08-20)
Den 2021-08-20 fjernes Direktion: Rene Poul Nielsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2020-08-23 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-11 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-19 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-14 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-09 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-06-05 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-05-13)
Den 2015-06-04 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-05-13)
Den 2015-06-05 fjernes Revisor: Beierholm Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2016-05-13)
Den 2012-06-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Teglkær 23, 2765 Smørum (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-06-30 tilføjes Direktion: Rene Poul Nielsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-06-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje anparterne i Centrum Fisk ApS og Centrum Fisk Holte ApS, foretage investeringer samt foretage kapitalanbringelser i øvrigt (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2012-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2012-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-30 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2012-07-10)
Den 2012-06-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-30 tilføjes Legale ejere: Rene Poul Nielsen (offentliggjort 2017-11-10)
Den 2012-06-30 tilføjes Navne: RENILLER HOLDING ApS (offentliggjort 2012-07-06)
Den 2012-06-30 tilføjes Reelle ejere: Rene Poul Nielsen (offentliggjort 2017-11-10)
Den 2012-06-30 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-30 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-30 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-05-13)
Den 2012-06-30 tilføjes Revisor: Beierholm Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2016-05-13)
Den 2012-06-30 tilføjes Stiftere: Rene Poul Nielsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen (offentliggjort 2021-08-20)
Den 2012-06-30 tilføjes Vedtægter: 2012-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-30 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2012-07-06)
Den 2012-06-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-08-20)