Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Direktion | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2015-06-18 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-06-26)
Den 2015-06-18 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-06-26)
Den 2015-06-17 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-06-26)
Den 2015-06-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Tålforvej 24, 8250 Egå (offentliggjort 2015-06-26)
Den 2015-06-18 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2013-12-31 (offentliggjort 2015-06-26)
Den 2015-06-18 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2012-07-05 (offentliggjort 2015-06-26)
Den 2015-06-18 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2015-06-26)
Den 2015-06-18 fjernes Navne: TÅLFOR ApS (offentliggjort 2015-06-26)
Den 2015-06-18 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-06-26)
Den 2015-06-18 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-06-26)
Den 2015-06-18 fjernes Revisor: DANSK REVISION RANDERS, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-06-26)
Den 2015-06-18 fjernes Stiftere: Erik Steffensen (offentliggjort 2015-06-26)
Den 2015-06-18 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-06-26)
Den 2014-09-26 fjernes Direktion: Erik Steffensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-08-25 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-06-26)
Den 2014-08-24 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tålforvej 24, 8250 Egå (offentliggjort 2015-06-26)
Den 2012-07-05 tilføjes Direktion: Erik Steffensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-05 tilføjes Formål: Selskabets formål er handel og produktion (offentliggjort 2015-06-26)
Den 2012-07-05 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2013-12-31 (offentliggjort 2015-06-26)
Den 2012-07-05 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2012-07-05 (offentliggjort 2015-06-26)
Den 2012-07-05 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2015-06-26)
Den 2012-07-05 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-06-26)
Den 2012-07-05 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-06-26)
Den 2012-07-05 tilføjes Navne: TÅLFOR ApS (offentliggjort 2015-06-26)
Den 2012-07-05 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-06-26)
Den 2012-07-05 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-06-26)
Den 2012-07-05 tilføjes Revisor: DANSK REVISION RANDERS, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-06-26)
Den 2012-07-05 tilføjes Stiftere: Erik Steffensen (offentliggjort 2015-06-26)
Den 2012-07-05 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-06-26)
Den 2012-07-05 tilføjes Vedtægter: 2012-07-05 (offentliggjort 2015-06-26)
Den 2012-07-05 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-06-26)
Den 2012-07-05 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)