Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Christina Kate Blomsterberg | 13.11.2014 | 10.08.2016 | direktion |
Christina Kate Blomsterberg | 03.07.2012 | 27.10.2014 | direktion |
Tina Denise Pegg Blomsterberg | 03.07.2012 | 30.06.2014 | direktion |
Finn Klæbel Blomsterberg | 03.07.2012 | 30.06.2014 | direktion |