Sektion (alle) | |||||||
Revision fravalgt | Revisor | Ejerskaber | xbrl | ||||
Direktion | Legale ejere | Reelle ejere | Hvidhvask | ||||
Beliggenhedsadresse | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-03-22 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-03-27)
Den 2024-03-21 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-03-27)
Den 2024-03-22 fjernes Revisor: Kamper + Andersen, statsautoriseret revisionsaktieselskab (offentliggjort 2024-03-27)
Den 2016-01-11 sletter virksomheden Ejerskaber: Ødegaard Invest ApS. (offentliggjort 2017-09-18)
Den 2024-03-25 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-02-09 tilføjes Direktion: Hans Jørgen Madsen (direktør) (offentliggjort 2023-02-09)
Den 2023-02-09 fjernes Direktion: Henrik Finn Hansen (direktør) (offentliggjort 2023-02-09)
Den 2023-01-01 tilføjes Legale ejere: HANSI, SAKSKØBING ApS, C.W.Ø. ApS (offentliggjort 2023-02-09)
Den 2023-01-01 fjernes Legale ejere: HFH NYKØBING F. ApS (offentliggjort 2023-02-09)
Den 2023-01-01 fjernes Reelle ejere: Henrik Finn Hansen (offentliggjort 2023-02-09)
Den 2022-12-31 fjernes Legale ejere: HANSI, SAKSKØBING ApS, C.W.Ø. ApS (offentliggjort 2023-02-09)
Den 2022-10-25 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-08 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-11 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-11-19 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-11-09 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-02-14 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-10-09 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2017-10-09)
Den 2017-03-02 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-09-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Herningvej 25, 4800 Nykøbing F (offentliggjort 2014-09-03)
Den 2014-09-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Klosterstræde 40, st. tv., 4800 Nykøbing F (offentliggjort 2014-09-03)
Den 2012-06-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Klosterstræde 40, st. tv., 4800 Nykøbing F (offentliggjort 2014-09-03)
Den 2012-06-21 tilføjes Direktion: Henrik Finn Hansen (direktør) (offentliggjort 2023-02-09)
Den 2012-06-21 tilføjes Formål: Selskabets formål er at erhverve og udleje erhvervsejendomme og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-21 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2013-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-21 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2012-06-21 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-21 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2012-09-13)
Den 2012-06-21 tilføjes Kapital (Kapital): 90.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-21 tilføjes Legale ejere: HANSI, SAKSKØBING ApS, C.W.Ø. ApS, HFH NYKØBING F. ApS (offentliggjort 2023-02-09)
Den 2012-06-21 tilføjes Navne: ØDEGAARD EJENDOMME ApS (offentliggjort 2012-07-02)
Den 2012-06-21 tilføjes Reelle ejere: Henrik Finn Hansen, Hans Jørgen Madsen, Marc Christian Wurtz Ødegaard (offentliggjort 2023-02-09)
Den 2012-06-21 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-21 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-21 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-03-27)
Den 2012-06-21 tilføjes Revisor: Kamper + Andersen, statsautoriseret revisionsaktieselskab (offentliggjort 2024-03-27)
Den 2012-06-21 tilføjes Stiftere: HFH NYKØBING F. ApS, HANSI, SAKSKØBING ApS, C.W.Ø. ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-21 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-21 tilføjes Vedtægter: 2012-06-21 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-21 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2012-07-02)
Den 2012-06-21 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)