Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | RegnskabOgBoafslutning | ||||
Bestyrelse | Direktion | Revisor | Vedtægter | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | xbrl | Årsbeskæftigelse | ||||
Formål | Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel |
Den 2019-08-22 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2019-09-09)
Den 2019-08-22 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2019-09-09)
Den 2019-08-21 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2019-09-09)
Den 2019-08-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Sønderskovgårdvej 5, 6650 Brørup (offentliggjort 2019-09-09)
Den 2019-08-22 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2012-12-31 (offentliggjort 2019-09-09)
Den 2019-08-22 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2012-06-02 (offentliggjort 2019-09-09)
Den 2019-08-22 fjernes Hovedbranche: Anden detailhandel med fødevarer i specialforretninger (offentliggjort 2019-09-09)
Den 2019-08-22 fjernes Legale ejere: Den 7. juni 2017 Investment Holding IVS (offentliggjort 2019-09-09)
Den 2019-08-22 fjernes Navne: DFUNU ApS (offentliggjort 2019-09-09)
Den 2019-08-22 fjernes Reelle ejere: Dines Holm, Jacob Sture Kamstrup-Larsen (offentliggjort 2019-09-09)
Den 2019-08-22 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-09-09)
Den 2019-08-22 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-09-09)
Den 2019-08-22 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-09-09)
Den 2019-08-22 fjernes Stiftere: Søren Kristoffersen, NOSTO ENTREPRISE ApS, Dines Holm (offentliggjort 2019-09-09)
Den 2019-08-22 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-09-09)
Den 2019-06-25 Statstidende RegnskabOgBoafslutning
Den 2019-01-25 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2019-09-09)
Den 2019-01-24 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-03-01)
Den 2019-01-25 fjernes Bestyrelse: Dines Holm (bestyrelse) (offentliggjort 2019-03-01)
Den 2019-01-25 fjernes Direktion: Dines Holm (adm. dir) (offentliggjort 2019-03-01)
Den 2019-01-25 fjernes Revisor: Ecovis Danmark statsautoriseret revisionsinteressentskab (offentliggjort 2019-03-01)
Den 2019-01-18 tilføjes Reelle ejere: Jacob Sture Kamstrup-Larsen (offentliggjort 2019-09-09)
Den 2019-01-18 fjernes Reelle ejere: Anne Kamstrup-Larsen (offentliggjort 2019-01-21)
Den 2019-01-17 tilføjes Navne: DFUNU ApS (offentliggjort 2019-09-09)
Den 2019-01-16 fjernes Navne: URTEFARM ApS (offentliggjort 2019-01-17)
Den 2019-01-17 tilføjes Vedtægter: 2019-01-17 (offentliggjort 2019-09-09)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-03-18)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-12-06)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-07-04 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-05-30)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-05-30)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2017-12-27 tilføjes Bestyrelse: Jacob Sture Kamstrup-Larsen (formand) (offentliggjort 2019-03-01)
Den 2017-12-27 fjernes Bestyrelse: Søren Kristoffersen (formand) (offentliggjort 2018-01-12)
Den 2017-12-26 fjernes Bestyrelse: Jacob Sture Kamstrup-Larsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-01-12)
Den 2017-12-27 tilføjes Legale ejere: Den 7. juni 2017 Investment Holding IVS (offentliggjort 2019-09-09)
Den 2017-12-27 fjernes Legale ejere: Søren Kristoffersen (offentliggjort 2018-01-12)
Den 2017-12-26 fjernes Legale ejere: Den 7. juni 2017 Investment Holding IVS (offentliggjort 2018-01-12)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-09-15 tilføjes Legale ejere: Den 7. juni Holding ApS, Den 7. juni 2017 Investment Holding IVS (offentliggjort 2017-10-18)
Den 2017-09-15 fjernes Legale ejere: Dines Holm, Norepa IVS, Den 7. juni Holding ApS (offentliggjort 2017-10-18)
Den 2017-09-15 tilføjes Reelle ejere: Anne Kamstrup-Larsen (offentliggjort 2019-01-21)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-07-05 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-06-07 tilføjes Reelle ejere: Dines Holm (offentliggjort 2019-09-09)
Den 2017-06-06 tilføjes Bestyrelse: Jacob Sture Kamstrup-Larsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-01-12)
Den 2017-06-06 fjernes Bestyrelse: Flemming Stolling (bestyrelse) (offentliggjort 2017-06-08)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-01-01 tilføjes Legale ejere: Norepa IVS (offentliggjort 2017-10-17)
Den 2017-01-01 fjernes Legale ejere: STALD AX ApS (offentliggjort 2017-06-19)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-06-07 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-06-06 tilføjes Revisor: Ecovis Danmark statsautoriseret revisionsinteressentskab (offentliggjort 2019-03-01)
Den 2014-06-06 fjernes Revisor: TIMEVISION BRØNDBY GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-08-21 tilføjes Legale ejere: STALD AX ApS (offentliggjort 2017-06-19)
Den 2013-06-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sønderskovgårdvej 5, 6650 Brørup (offentliggjort 2019-09-09)
Den 2013-06-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Vestre Maltvej 14, 6600 Vejen (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-07-01 tilføjes Hovedbranche: Anden detailhandel med fødevarer i specialforretninger (offentliggjort 2019-09-09)
Den 2012-06-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-06-02 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-06-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vestre Maltvej 14, 6600 Vejen (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-06-02 tilføjes Bestyrelse: Flemming Stolling (bestyrelse) (offentliggjort 2017-06-08)
Den 2012-06-02 tilføjes Direktion: Dines Holm (adm. dir) (offentliggjort 2019-03-01)
Den 2012-06-02 tilføjes Formål: Selskabets formål er produktion og salg af urteprodukter (offentliggjort 2019-09-09)
Den 2012-06-02 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2012-12-31 (offentliggjort 2019-09-09)
Den 2012-06-02 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2012-06-02 (offentliggjort 2019-09-09)
Den 2012-06-02 tilføjes Kapital (Kapital): 81.000,00 (offentliggjort 2019-09-09)
Den 2012-06-02 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2019-09-09)
Den 2012-06-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-09-09)
Den 2012-06-02 tilføjes Legale ejere: Dines Holm, Søren Kristoffersen (offentliggjort 2017-10-18)
Den 2012-06-02 tilføjes Navne: URTEFARM ApS (offentliggjort 2019-01-17)
Den 2012-06-02 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-09-09)
Den 2012-06-02 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-09-09)
Den 2012-06-02 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-09-09)
Den 2012-06-02 tilføjes Revisor: TIMEVISION BRØNDBY GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-02 tilføjes Stiftere: Søren Kristoffersen, NOSTO ENTREPRISE ApS, Dines Holm (offentliggjort 2019-09-09)
Den 2012-06-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af formanden for bestyrelsen i forening med selskabets direktør eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2019-03-01)
Den 2012-06-02 tilføjes Vedtægter: 2012-06-02 (offentliggjort 2019-01-17)
Den 2012-06-02 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-09-09)
Den 2012-06-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-03-01)