Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Formål | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2014-10-28 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-28 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-27 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Mågevænget 9, 6710 Esbjerg V (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-10-28 fjernes Bestyrelse: Søren Kristian Espersen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-28 fjernes Direktion: Villy Bülow Rossen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-28 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2012-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-28 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2012-05-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-28 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-10-28 fjernes Navne: VHS MARINE A/S (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-10-28 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-28 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-28 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-28 fjernes Stiftere: VILLY ROSSEN HOLDING ApS, SØREN ESPERSEN FAMILIE HOLDING ApS, HANS ESPERSEN FAMILIE HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-28 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2012-05-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Mågevænget 9, 6710 Esbjerg V (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2012-05-31 tilføjes Bestyrelse: Søren Kristian Espersen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-31 tilføjes Direktion: Villy Bülow Rossen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-31 tilføjes Formål: Selskabets formål er at investere i rederivirksomhed og hermed beslægtet erhverv. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-31 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2012-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-31 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2012-05-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-31 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2012-05-31 tilføjes Kapital (Kapital): 600.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-31 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-31 tilføjes Navne: VHS MARINE A/S (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2012-05-31 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-31 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-31 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-31 tilføjes Stiftere: VILLY ROSSEN HOLDING ApS, SØREN ESPERSEN FAMILIE HOLDING ApS, HANS ESPERSEN FAMILIE HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-31 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to bestyrelsesmedlemmer i forening. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-31 tilføjes Vedtægter: 2012-05-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-31 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2012-05-31 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)