Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Binavne | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Legale ejere | Navne | ||||
ObligatoriskEmail | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Hvidhvask | xbrl | Årsbeskæftigelse | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Tegningsregel | Månedsbeskæftigelse | Vedtægter | ||||
Bestyrelse | Revisor | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2017-12-29 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2017-12-29)
Den 2017-12-29 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2017-12-29)
Den 2017-12-28 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-12-29)
Den 2017-12-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Skovbrynet 65, 2880 Bagsværd (offentliggjort 2017-12-29)
Den 2017-12-29 fjernes Binavne: CPH RESEARCH ApS (offentliggjort 2017-12-29)
Den 2017-12-29 fjernes Direktion: Annette Vilen (adm. dir.) (offentliggjort 2017-12-29)
Den 2017-12-29 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2012-12-31 (offentliggjort 2017-12-29)
Den 2017-12-29 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2012-05-18 (offentliggjort 2017-12-29)
Den 2017-12-29 fjernes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2017-12-29)
Den 2017-12-29 fjernes Legale ejere: Annette Vilen (offentliggjort 2017-12-29)
Den 2017-12-29 fjernes Navne: COPENHAGEN RESEARCH ApS (offentliggjort 2017-12-29)
Den 2017-12-29 fjernes ObligatoriskEmail: annette@vilen.dk (offentliggjort 2017-12-29)
Den 2017-12-29 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-12-29)
Den 2017-12-29 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-12-29)
Den 2017-12-29 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-12-29)
Den 2017-12-29 fjernes Stiftere: Rasmus Persson, HUGE CONSULTING ApS, Annette Vilen (offentliggjort 2017-12-29)
Den 2017-12-29 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-12-29)
Den 2017-09-29 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2017-12-29)
Den 2017-06-18 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-08 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-06-11 tilføjes Legale ejere: Annette Vilen (offentliggjort 2017-12-29)
Den 2015-06-10 fjernes Legale ejere: Annette Vilen, Rasmus Persson, HUGE CONSULTING ApS (offentliggjort 2015-06-15)
Den 2015-06-11 tilføjes ObligatoriskEmail: annette@vilen.dk (offentliggjort 2017-12-29)
Den 2015-06-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2017-12-29)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-05-29 tilføjes Direktion: Annette Vilen (adm. dir.) (offentliggjort 2017-12-29)
Den 2015-05-29 fjernes Direktion: Rasmus Persson (direktion) (offentliggjort 2015-06-11)
Den 2015-05-29 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-12-29)
Den 2015-05-28 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-06-11)
Den 2015-05-29 tilføjes Vedtægter: 2015-05-29 (offentliggjort 2017-12-29)
Den 2015-05-29 fjernes Bestyrelse: Annette Vilen (formand) (offentliggjort 2015-06-11)
Den 2015-05-29 fjernes Revisor: BAKER TILLY DENMARK GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-06-11)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-10-01 tilføjes Revisor: BAKER TILLY DENMARK GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-06-11)
Den 2013-10-01 fjernes Revisor: ATHOS STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-05-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skovbrynet 65, 2880 Bagsværd (offentliggjort 2017-12-29)
Den 2013-05-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Boserupvej 10, 3520 Farum (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-05-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Boserupvej 10, 3520 Farum (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-05-18 tilføjes Bestyrelse: Annette Vilen (formand) (offentliggjort 2015-06-11)
Den 2012-05-18 tilføjes Binavne: CPH RESEARCH ApS (offentliggjort 2017-12-29)
Den 2012-05-18 tilføjes Direktion: Rasmus Persson (direktion) (offentliggjort 2015-06-11)
Den 2012-05-18 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udarbejde målinger og analyser med efterfølgende implementerings-proces, der understøtter virksomheder og organisationer i arbejdet med at opfylde deres mission, værdier og målsætninger samt anden beslægtet virksomhed hertil. (offentliggjort 2017-12-29)
Den 2012-05-18 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2012-12-31 (offentliggjort 2017-12-29)
Den 2012-05-18 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2012-05-18 (offentliggjort 2017-12-29)
Den 2012-05-18 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2017-12-29)
Den 2012-05-18 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2017-12-29)
Den 2012-05-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-12-29)
Den 2012-05-18 tilføjes Legale ejere: Annette Vilen, Rasmus Persson, HUGE CONSULTING ApS (offentliggjort 2015-06-15)
Den 2012-05-18 tilføjes Navne: COPENHAGEN RESEARCH ApS (offentliggjort 2017-12-29)
Den 2012-05-18 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-12-29)
Den 2012-05-18 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-12-29)
Den 2012-05-18 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-06-11)
Den 2012-05-18 tilføjes Revisor: ATHOS STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-18 tilføjes Stiftere: Rasmus Persson, HUGE CONSULTING ApS, Annette Vilen (offentliggjort 2017-12-29)
Den 2012-05-18 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør og bestyrelsesformanden i forening. (offentliggjort 2015-06-11)
Den 2012-05-18 tilføjes Vedtægter: 2012-05-18 (offentliggjort 2015-06-11)
Den 2012-05-18 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-12-29)
Den 2012-05-18 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-12-29)