Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Poul Martin Mikkelsen | 01.10.1998 | 02.11.2004 | direktion |
Poul Plougmann | 02.12.1997 | 01.10.1998 | direktion |
Henrik Axel Juul Nordenlund | 26.11.1996 | 02.12.1997 | direktion |
Eric Søe Rylberg | 26.11.1996 | 11.03.1997 | direktion |
Poul Martin Mikkelsen | 28.12.1971 | 20.01.1997 | direktion |
John René Frederiksen | 28.12.1971 | 15.03.1991 | direktion |
Peter Schloss | 28.12.1971 | 12.04.1989 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Annagrete Mikkelsen | 31.03.2003 | 02.11.2004 | bestyrelse |
John René Frederiksen | 31.05.1999 | 02.11.2004 | formand |
Børge Bundgaard | 01.10.1998 | 31.03.2003 | bestyrelse |
Poul Martin Mikkelsen | 02.12.1997 | 02.11.2004 | næstformand |
Helge Hassel | 02.12.1997 | 31.05.1999 | formand |
Poul Plougmann | 02.12.1997 | 01.10.1998 | bestyrelse |
Tommy Gundelund Jespersen | 11.03.1997 | 02.12.1997 | næstformand |
Henrik Axel Juul Nordenlund | 26.11.1996 | 02.12.1997 | bestyrelse |
Eric Søe Rylberg | 26.11.1996 | 11.03.1997 | formand |
Henrik Ørsted | 28.12.1971 | 26.11.1996 | bestyrelse |
Poul Martin Mikkelsen | 28.12.1971 | 26.11.1996 | formand |
Helge Hassel | 28.12.1971 | 26.11.1996 | næstformand |
John René Frederiksen | 28.12.1971 | 23.12.1991 | bestyrelse |
Anders Ulrik Schrøder | 28.12.1971 | 06.04.1990 | næstformand |
Peter Schloss | 28.12.1971 | 12.04.1989 | bestyrelse |