Ikke aktiv i virksomheden | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Morten Hove(virk.: 31) | 0 % | 0 % | 3,23 % | 6,45 % |
Nicky Dennis Clarke(virk.: 10) | 0 % | 0 % | 0 % | 10,00 % |
Kasper Viebke(virk.: 3) | 0 % | 0 % | 0 % | 33,33 % |
Morten Skakke-Viebke(virk.: 7) | 14,29 % | 14,29 % | 14,29 % | 28,57 % |
Pct. | 1,96 % | 1,96 % | 3,92 % | 11,76 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Kasper Viebke | 05.08.2013 | Danas Plads 14, 1915 Frederiksberg C |
Morten Hove | 31.08.2014 | Elmevej 9, 2950 Vedbæk |
Nicky Dennis Clarke | ||
Morten Skakke-Viebke | 04.06.2020 |
Aktive virksomheder: (1) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
ACNE DENMARK ApS | 28106483 | NORMAL | Tøjforretninger (477110) |
Virksomheden har ikke angivet Lignende navne. |
Sidst opdateret den 13.07.2021 og angivet som gældende fra 04.02.2013 (3053 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
C.S.T. ApS | 29614369 |
C.S.T. Service v/Casper Steen Tengler | 32047459 |
C.S. TEKNIK ApS | 75239912 |
C.S.TEKNIK V/STEFFEN CHRISTIANSEN | 10917034 |
C.S.U. - Unit ApS | 38748793 |
C.S.V. Holding IVS | 38166395 |
C.S.V. Hus og Have v/Carsten Skovgaard Vogel | 26439051 |
C. SAABYE HOLDING ApS | 26765749 |
C. Saks Holding ApS | 38869019 |
C. Salomón Holding ApS | 36997079 |
Person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Morten Hove(virk.: 31) Ikke aktiv i virksomheden. | 17 | 0 | 0 | 3 | 10 | 1 |
Nicky Dennis Clarke(virk.: 10) Ikke aktiv i virksomheden. | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Kasper Viebke(virk.: 3) Ikke aktiv i virksomheden. | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Morten Skakke-Viebke(virk.: 7) Ikke aktiv i virksomheden. | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Sum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pct. | 61 % | 0 % | 0 % | 14 % | 20 % | 6 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Morten Hove(virk.: 31) Ikke aktiv i virksomheden | 17 | 12 | 1 | 13 |
Nicky Dennis Clarke(virk.: 10) Ikke aktiv i virksomheden | 5 | 5 | 1 | 8 |
Kasper Viebke(virk.: 3) Ikke aktiv i virksomheden | 2 | 2 | 0 | 3 |
Morten Skakke-Viebke(virk.: 7) Ikke aktiv i virksomheden | 3 | 6 | 0 | 1 |
Sum | 27 | 25 | 2 | 25 |
Pct. | 34 % | 32 % | 3 % | 32 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |