Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Vedtægter | Ejerskaber | xbrl | ||||
Revisor | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Bibranche | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Kontaktoplysninger | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Toldbodgade 18, st., 1253 København K (offentliggjort 2024-04-29)
Den 2024-04-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Toldbodgade 18, st., 1253 København K (offentliggjort 2024-04-29)
Den 2024-04-25 tilføjes Vedtægter: 2024-04-25 (offentliggjort 2024-04-29)
Den 2012-04-27 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Concept X ApS. (offentliggjort 2015-05-27)
Den 2017-05-01 sletter virksomheden Ejerskaber: Selskabet af 14 august 2018 ApS. (offentliggjort 2019-02-18)
Den 2018-01-10 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Ajourance ApS. (offentliggjort 2018-01-17)
Den 2024-04-29 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-17 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-01 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-03-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Toldbodgade 18, st., 1253 København K (offentliggjort 2024-04-29)
Den 2022-03-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Bredgade 35, 1260 København K (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2021-04-19 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-10-21 tilføjes Revisor: Grant Thornton, Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2020-10-30)
Den 2020-10-21 fjernes Revisor: inforevision statsautoriseret revisionsaktieselskab (offentliggjort 2020-10-30)
Den 2020-05-07 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-06-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bredgade 35, 1260 København K (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2019-06-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Vestervang 50, 2500 Valby (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-05-10 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-25 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-04-04 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-01-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vestervang 50, 2500 Valby (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2017-01-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Vestervang 50, 2500 Valby (offentliggjort 2017-01-06)
Den 2016-04-08 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2012-10-12 tilføjes Revisor: inforevision statsautoriseret revisionsaktieselskab (offentliggjort 2020-10-30)
Den 2012-10-12 fjernes Revisor: Sønderup I/S, statsautoriserede revisorer (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-01 tilføjes Legale ejere: Tremendous Ltd., dsby holding ApS, Holm R. Holding ApS (offentliggjort 2015-06-10)
Den 2012-10-01 tilføjes Reelle ejere: Jens Holm Rahbek, Jacob Bach, David Søren Borring (offentliggjort 2017-12-01)
Den 2012-04-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vestervang 50, 2500 Valby (offentliggjort 2017-01-06)
Den 2012-04-22 tilføjes Bibranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2012-04-24)
Den 2012-04-22 tilføjes Direktion: Jens Holm Rahbek (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-04-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er konsulentbistand indenfor IT, samt besiddelse af kapitalandele i tilknyttet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-22 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2012-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-22 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2012-04-22 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-22 tilføjes Hovedbranche: Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (offentliggjort 2012-04-24)
Den 2012-04-22 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-22 tilføjes Kontaktoplysninger: jensholmrahbek@gmail.com (offentliggjort 2012-04-24)
Den 2012-04-22 tilføjes Navne: 1STMOVERS ApS (offentliggjort 2012-04-23)
Den 2012-04-22 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-22 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-22 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2012-04-22 tilføjes Revisor: Sønderup I/S, statsautoriserede revisorer (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-22 tilføjes Stiftere: Holm R. Holding ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-22 tilføjes Vedtægter: 2012-04-22 (offentliggjort 2024-04-29)
Den 2012-04-22 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2012-04-23)
Den 2012-04-22 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)