Sektion (alle) | |||||||
Årsbeskæftigelse | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Navne | Regnskabs år | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Direktion | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Bestyrelse | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-11-28 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-28 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-27 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Voldbyvej 14 b., 8464 Galten (offentliggjort 2013-12-04)
Den 2013-11-28 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2012-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-28 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2012-04-04 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-28 fjernes Hovedbranche: Detailhandel med reservedele og tilbehør til motorkøretøjer (offentliggjort 2013-12-04)
Den 2013-11-28 fjernes Kontaktoplysninger: sabro@point-s.dk (offentliggjort 2013-12-04)
Den 2013-11-28 fjernes Navne: KE DÆK AFVIKLING ApS (offentliggjort 2013-12-04)
Den 2013-11-28 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-28 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-28 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-28 fjernes Stiftere: Finn Brøndum Skytte (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-28 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-12-04)
Den 2013-08-27 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-26 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-07-19 fjernes Direktion: Finn Brøndum Skytte (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-06-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Voldbyvej 14 b., 8464 Galten (offentliggjort 2013-12-04)
Den 2013-06-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Viborgvej 792, 8471 Sabro (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-06-06 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel herunder handel med biler samt tilbehør og reservedele til disse. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-06 tilføjes Navne: KE DÆK AFVIKLING ApS (offentliggjort 2013-12-04)
Den 2013-06-05 fjernes Navne: POINT-S SABRO ApS (offentliggjort 2012-04-09)
Den 2013-06-06 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktionen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-06 tilføjes Vedtægter: 2013-06-06 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-06 fjernes Bestyrelse: Pia Skytte (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-04-10 tilføjes Direktion: Finn Brøndum Skytte (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-04-10 fjernes Direktion: Karsten Emdal (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-04-10 fjernes Bestyrelse: Karsten Emdal (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-09-24 tilføjes Kontaktoplysninger: sabro@point-s.dk (offentliggjort 2013-12-04)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-04-10 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med reservedele og tilbehør til motorkøretøjer (offentliggjort 2013-12-04)
Den 2012-04-09 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-04-04 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-04-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Viborgvej 792, 8471 Sabro (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-04-04 tilføjes Bestyrelse: Karsten Emdal (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-04 tilføjes Direktion: Karsten Emdal (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-04 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2012-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-04 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2012-04-04 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-04 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-04 tilføjes Navne: POINT-S SABRO ApS (offentliggjort 2012-04-09)
Den 2012-04-04 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-04 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-04 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-04 tilføjes Stiftere: Finn Brøndum Skytte (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-04 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-12-04)
Den 2012-04-04 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)