Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | xbrl | Hvidhvask | Vedtægter | ||||
Revisor | Formål | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel |
Den 2020-03-26 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2020-03-26)
Den 2020-03-26 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2020-03-26)
Den 2020-03-25 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-03-26)
Den 2020-03-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Siimvej 10, 8680 Ry (offentliggjort 2020-03-26)
Den 2020-03-26 fjernes Direktion: Lars Dolmer Hansen (direktion) (offentliggjort 2020-03-26)
Den 2020-03-26 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2012-12-31 (offentliggjort 2020-03-26)
Den 2020-03-26 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2012-03-15 (offentliggjort 2020-03-26)
Den 2020-03-26 fjernes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2020-03-26)
Den 2020-03-26 fjernes Kontaktoplysninger: LDH@busc.dk (offentliggjort 2020-03-26)
Den 2020-03-26 fjernes Legale ejere: LDH INVEST ApS (offentliggjort 2020-03-26)
Den 2020-03-26 fjernes Navne: BUSC.DK ApS (offentliggjort 2020-03-26)
Den 2020-03-26 fjernes Reelle ejere: Lars Dolmer Hansen (offentliggjort 2020-03-26)
Den 2020-03-26 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-03-26)
Den 2020-03-26 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-03-26)
Den 2020-03-26 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-03-26)
Den 2020-03-26 fjernes Stiftere: LDH INVEST ApS (offentliggjort 2020-03-26)
Den 2020-03-26 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-03-26)
Den 2019-04-16 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-03-26 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Siimvej 10, 8680 Ry (offentliggjort 2020-03-26)
Den 2017-06-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Lundhøjvej 4, 8660 Skanderborg (offentliggjort 2017-06-26)
Den 2017-06-26 tilføjes Kontaktoplysninger: LDH@busc.dk (offentliggjort 2020-03-26)
Den 2017-02-22 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-04-21 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-03-14 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-03-26)
Den 2015-02-25 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-03-26)
Den 2015-02-24 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-03-14)
Den 2015-02-25 tilføjes Vedtægter: 2015-02-25 (offentliggjort 2020-03-26)
Den 2015-02-25 fjernes Revisor: Revisions-Partner I/S, registrerede revisorer (offentliggjort 2016-03-14)
Den 2012-04-01 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2020-03-26)
Den 2012-03-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-03-15 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-03-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lundhøjvej 4, 8660 Skanderborg (offentliggjort 2017-06-26)
Den 2012-03-15 tilføjes Direktion: Lars Dolmer Hansen (direktion) (offentliggjort 2020-03-26)
Den 2012-03-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med virksomhedsrådgivning og anden hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2020-03-26)
Den 2012-03-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2012-12-31 (offentliggjort 2020-03-26)
Den 2012-03-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2012-03-15 (offentliggjort 2020-03-26)
Den 2012-03-15 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2020-03-26)
Den 2012-03-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-03-26)
Den 2012-03-15 tilføjes Legale ejere: LDH INVEST ApS (offentliggjort 2020-03-26)
Den 2012-03-15 tilføjes Navne: BUSC.DK ApS (offentliggjort 2020-03-26)
Den 2012-03-15 tilføjes Reelle ejere: Lars Dolmer Hansen (offentliggjort 2020-03-26)
Den 2012-03-15 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-03-26)
Den 2012-03-15 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-03-26)
Den 2012-03-15 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-03-14)
Den 2012-03-15 tilføjes Revisor: Revisions-Partner I/S, registrerede revisorer (offentliggjort 2016-03-14)
Den 2012-03-15 tilføjes Stiftere: LDH INVEST ApS (offentliggjort 2020-03-26)
Den 2012-03-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2020-03-26)
Den 2012-03-15 tilføjes Vedtægter: 2012-03-15 (offentliggjort 2016-03-14)
Den 2012-03-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-03-26)
Den 2012-03-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-03-26)