Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Legale ejere | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | Virksomhedsform | ||||
xbrl | Formål | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2013-02-21 sletter virksomheden Ejerskaber: HUWA HOLDING ApS. (offentliggjort 2016-09-08)
Den 2016-06-28 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2016-09-07)
Den 2016-06-28 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2016-09-07)
Den 2016-06-27 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-09-07)
Den 2016-06-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Mølleparken 3, 6000 Kolding (offentliggjort 2016-09-07)
Den 2016-06-28 fjernes Direktion: Hans Ulrik Winther Andersen (direktion) (offentliggjort 2016-09-07)
Den 2016-06-28 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2011-12-31 (offentliggjort 2016-09-07)
Den 2016-06-28 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2011-01-01 (offentliggjort 2016-09-07)
Den 2016-06-28 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2016-09-07)
Den 2016-06-28 fjernes Legale ejere: Hans Ulrik Winther Andersen (offentliggjort 2016-09-07)
Den 2016-06-28 fjernes Navne: MØLLEPARKEN INVEST I ApS (offentliggjort 2016-09-07)
Den 2016-06-28 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-09-07)
Den 2016-06-28 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-09-07)
Den 2016-06-28 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-09-07)
Den 2016-06-28 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-09-07)
Den 2016-06-28 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-09-07)
Den 2016-06-13 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-11-24 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-09-07)
Den 2014-11-24 fjernes Revisor: BRANDT STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-07-01 tilføjes Revisor: BRANDT STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-07-01 fjernes Revisor: REVISIONSKONTORET I KOLDING, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-02-21 tilføjes Formål: Selskabets formål er ar drive investeringsvirksomhed samt anden dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2016-09-07)
Den 2013-02-21 tilføjes Kapital (Kapital): 83.055,00 (offentliggjort 2016-09-07)
Den 2013-02-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-09-07)
Den 2013-02-21 tilføjes Legale ejere: Hans Ulrik Winther Andersen (offentliggjort 2016-09-07)
Den 2013-02-21 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2016-09-07)
Den 2013-02-21 tilføjes Vedtægter: 2013-02-21 (offentliggjort 2016-09-07)
Den 2012-01-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Mølleparken 3, 6000 Kolding (offentliggjort 2016-09-07)
Den 2012-01-13 tilføjes Direktion: Hans Ulrik Winther Andersen (direktion) (offentliggjort 2016-09-07)
Den 2012-01-13 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2011-12-31 (offentliggjort 2016-09-07)
Den 2012-01-13 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2011-01-01 (offentliggjort 2016-09-07)
Den 2012-01-13 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2016-09-07)
Den 2012-01-13 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-13 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-13 tilføjes Navne: MØLLEPARKEN INVEST I ApS (offentliggjort 2016-09-07)
Den 2012-01-13 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-09-07)
Den 2012-01-13 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-09-07)
Den 2012-01-13 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-09-07)
Den 2012-01-13 tilføjes Revisor: REVISIONSKONTORET I KOLDING, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-13 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-09-07)
Den 2012-01-13 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-09-07)