Sektion (alle) | |||||||
Årsbeskæftigelse | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Formål | Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2014-11-05 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-05 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-04 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Tværdiget 12, 2730 Herlev (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-11-05 fjernes Direktion: Bent Aasberg (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-05 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2013-03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-05 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2012-03-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-05 fjernes Hovedbranche: VVS- og blikkenslagerforretninger (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-11-05 fjernes Navne: ENERGI-ØST ApS (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-11-05 fjernes Regnskabs år: --03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-05 fjernes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-05 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET SVEND DØRFFER REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-05 fjernes Stiftere: C. LAURIDSEN HOLDING ApS, AASBERG HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-05 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-04-01 tilføjes Hovedbranche: VVS- og blikkenslagerforretninger (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2012-03-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-03-15 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-03-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tværdiget 12, 2730 Herlev (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2012-03-15 tilføjes Direktion: Bent Aasberg (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er at forhandle og montere solcelleanlæg og andre energiløsninger samt anden hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2013-03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2012-03-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-15 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-15 tilføjes Navne: ENERGI-ØST ApS (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2012-03-15 tilføjes Regnskabs år: --03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-15 tilføjes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-15 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET SVEND DØRFFER REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-15 tilføjes Stiftere: C. LAURIDSEN HOLDING ApS, AASBERG HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to direktører i forening (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-15 tilføjes Vedtægter: 2012-03-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2012-03-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)