Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Binavne | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | xbrl | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2018-01-18 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2018-01-18)
Den 2018-01-18 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2018-01-18)
Den 2018-01-17 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-01-18)
Den 2018-01-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Rådhusstræde 8, 1., 1466 København K (offentliggjort 2018-01-18)
Den 2018-01-18 fjernes Binavne: URWERK MANAGEMENT CONSULTING ApS (offentliggjort 2018-01-18)
Den 2018-01-18 fjernes Direktion: Helle Kirkegaard (adm. dir) (offentliggjort 2018-01-18)
Den 2018-01-18 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2012-12-31 (offentliggjort 2018-01-18)
Den 2018-01-18 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2012-03-09 (offentliggjort 2018-01-18)
Den 2018-01-18 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2018-01-18)
Den 2018-01-18 fjernes Legale ejere: Helle Kirkegaard (offentliggjort 2018-01-18)
Den 2018-01-18 fjernes Navne: HELLE KIRKEGAARD HOLDING ApS (offentliggjort 2018-01-18)
Den 2018-01-18 fjernes Reelle ejere: Helle Kirkegaard (offentliggjort 2018-01-18)
Den 2018-01-18 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-01-18)
Den 2018-01-18 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-01-18)
Den 2018-01-18 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-01-18)
Den 2018-01-18 fjernes Revisor: PARTNER REVISION. STATSAUTORISERETREVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2018-01-18)
Den 2018-01-18 fjernes Stiftere: Helle Kirkegaard (offentliggjort 2018-01-18)
Den 2018-01-18 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-01-18)
Den 2017-06-01 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-30 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-05-21 tilføjes Revisor: PARTNER REVISION. STATSAUTORISERETREVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2018-01-18)
Den 2013-05-21 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET FLEMMING HANSEN STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-12 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed som holdingselskab samt anden efter direktionens skøn hermed forbundet virksomhed (offentliggjort 2018-01-18)
Den 2013-03-12 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2018-01-18)
Den 2013-03-12 tilføjes Vedtægter: 2013-03-12 (offentliggjort 2018-01-18)
Den 2012-03-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rådhusstræde 8, 1., 1466 København K (offentliggjort 2018-01-18)
Den 2012-03-09 tilføjes Binavne: URWERK MANAGEMENT CONSULTING ApS (offentliggjort 2018-01-18)
Den 2012-03-09 tilføjes Direktion: Helle Kirkegaard (adm. dir) (offentliggjort 2018-01-18)
Den 2012-03-09 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2012-12-31 (offentliggjort 2018-01-18)
Den 2012-03-09 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2012-03-09 (offentliggjort 2018-01-18)
Den 2012-03-09 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2018-01-18)
Den 2012-03-09 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2018-01-18)
Den 2012-03-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-01-18)
Den 2012-03-09 tilføjes Legale ejere: Helle Kirkegaard (offentliggjort 2018-01-18)
Den 2012-03-09 tilføjes Navne: HELLE KIRKEGAARD HOLDING ApS (offentliggjort 2018-01-18)
Den 2012-03-09 tilføjes Reelle ejere: Helle Kirkegaard (offentliggjort 2018-01-18)
Den 2012-03-09 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-01-18)
Den 2012-03-09 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-01-18)
Den 2012-03-09 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-01-18)
Den 2012-03-09 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET FLEMMING HANSEN STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-09 tilføjes Stiftere: Helle Kirkegaard (offentliggjort 2018-01-18)
Den 2012-03-09 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-01-18)
Den 2012-03-09 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-01-18)