Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Hovedbranche | Ejerskaber | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Vedtægter | Direktion | Beliggenhedsadresse | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-13 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-15 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-04 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-04-23 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-19 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-11-18 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2012-03-14 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: SC INVEST YOUR TIME ApS. (offentliggjort 2015-04-21)
Den 2012-10-12 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: SJS HOLDING ODENSE ApS. (offentliggjort 2015-11-17)
Den 2020-09-14 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-20 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-09-11)
Den 2019-05-19 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-09-11)
Den 2019-05-20 tilføjes Revisor: DANSK REVISION SLAGELSE GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB, DANSK REVISION SLAGELSE GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2020-09-11)
Den 2019-05-27 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-27 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-16 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-13 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-09-11)
Den 2016-06-12 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-10-04)
Den 2016-06-13 tilføjes Vedtægter: 2016-06-13 (offentliggjort 2016-10-04)
Den 2016-06-13 fjernes Revisor: DANSK REVISION SLAGELSE GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB, DANSK REVISION SLAGELSE GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2016-10-04)
Den 2016-06-14 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-01-17 tilføjes Direktion: Camilla Lønberg Pihl (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-01-17 fjernes Direktion: Søren Pihl (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-16 tilføjes Revisor: DANSK REVISION SLAGELSE GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB, DANSK REVISION SLAGELSE GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2016-10-04)
Den 2013-09-16 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-27 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-27 fjernes Revisor: Dansk Revision Korsør I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Musholmvej 54, 4220 Korsør (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-03-13 tilføjes Direktion: Søren Pihl (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-13 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive administrationsvirksomhed vedrørende datterselskab samt investering og formuepleje. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-13 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2012-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-13 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2012-03-13 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-13 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2012-03-13 tilføjes Kapital (Kapital): 81.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-13 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-13 tilføjes Legale ejere: Camilla Lønberg Pihl (offentliggjort 2015-04-21)
Den 2012-03-13 tilføjes Navne: SC PIHL HOLDING ApS (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2012-03-13 tilføjes Reelle ejere: Camilla Lønberg Pihl (offentliggjort 2017-10-17)
Den 2012-03-13 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-13 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-13 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-10-04)
Den 2012-03-13 tilføjes Revisor: Dansk Revision Korsør I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-13 tilføjes Stiftere: Camilla Lønberg Pihl (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-13 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-13 tilføjes Vedtægter: 2012-03-13 (offentliggjort 2016-10-04)
Den 2012-03-13 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2012-03-13 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)