Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Bestyrelse | Beliggenhedsadresse | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Revisor | Kontaktoplysninger | ||||
Navne | Vedtægter | Formål | Tegningsregel | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Direktion | Hovedbranche | ||||
Binavne | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-15 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-25 tilføjes Bestyrelse: Susan Langerskov Buchhave (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-04-24)
Den 2023-05-26 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-16 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-04-28 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lundholmvej 10, 7500 Holstebro (offentliggjort 2020-06-26)
Den 2020-06-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Lundholmvej 10, 7500 Holstebro (offentliggjort 2020-06-26)
Den 2020-05-25 fjernes Bestyrelse: Peter Lerche (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2020-05-25 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-05-16 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2018-12-20 tilføjes Revisor: ULLITS & WINTHER STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-12-20 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-08-10 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-08-31)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-03-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lundholmvej 10, 7500 Holstebro (offentliggjort 2020-06-26)
Den 2018-03-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Sverrigsvej 2, 7800 Skive (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2018-03-14 tilføjes Kontaktoplysninger: rikke@tjtruck.dk (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2018-03-13 fjernes Kontaktoplysninger: rikke@skivelastvognscenter.dk (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-16 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-08-22 tilføjes Kontaktoplysninger: rikke@skivelastvognscenter.dk (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2016-08-21 fjernes Kontaktoplysninger: thomas@skivelastvognscenter.dk (offentliggjort 2016-08-22)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-05-17 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-04-20 tilføjes Navne: TJ Truck Service ApS (offentliggjort 2016-04-26)
Den 2016-04-19 fjernes Navne: SKIVE LASTVOGNSCENTER ApS (offentliggjort 2016-04-26)
Den 2016-04-20 tilføjes Vedtægter: 2016-04-20 (offentliggjort 2016-04-26)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-02-01 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2016-01-31 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-02-17)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-03-19)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2015-01-06 tilføjes Formål: Selskabets formål er handel og service og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-01-06 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-01-06 tilføjes Vedtægter: 2015-01-06 (offentliggjort 2016-04-26)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-07-07)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2014-12-15 tilføjes Legale ejere: THOMAS HOLM JOHANSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2016-09-28)
Den 2014-12-15 tilføjes Reelle ejere: Thomas Holm Johansen (offentliggjort 2017-10-10)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2014-02-01 tilføjes Kontaktoplysninger: thomas@skivelastvognscenter.dk (offentliggjort 2016-08-22)
Den 2014-01-31 fjernes Kontaktoplysninger: thomas@truck-tec.dk (offentliggjort 2014-02-19)
Den 2014-01-24 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-02-17)
Den 2014-01-24 fjernes Revisor: Revisorerne Godkendt Revisionsanpartsselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-01-03 tilføjes Bestyrelse: Henning Holm Johansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-01-03 fjernes Bestyrelse: Martin Olsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-01-03 fjernes Direktion: Martin Olsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-04-04 tilføjes Bestyrelse: Martin Olsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-05-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sverrigsvej 2, 7800 Skive (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2012-05-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Holstebrovej 143, 8800 Viborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2012-03-12 tilføjes Hovedbranche: Autoreparationsværksteder mv. (offentliggjort 2012-03-15)
Den 2012-03-11 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-03-09 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-03-12 tilføjes Kontaktoplysninger: thomas@truck-tec.dk (offentliggjort 2014-02-19)
Den 2012-03-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Holstebrovej 143, 8800 Viborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-03-09 tilføjes Binavne: SKIVE LASTVOGNSSERVICE AF 2003 ApS, LSJ LASTVOGNE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-09 tilføjes Direktion: Martin Olsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-03-09 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2013-03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-09 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2012-03-09 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-09 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-09 tilføjes Navne: SKIVE LASTVOGNSCENTER ApS (offentliggjort 2016-04-26)
Den 2012-03-09 tilføjes Regnskabs år: --03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-09 tilføjes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-09 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2012-03-09 tilføjes Revisor: Revisorerne Godkendt Revisionsanpartsselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-09 tilføjes Stiftere: THOMAS HOLM JOHANSEN HOLDING ApS, MO HOLDING VIBORG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-09 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2012-03-09)
Den 2012-03-09 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)