Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Direktion | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Revisor | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Ejerskaber |
Den 2017-02-13 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2017-03-06)
Den 2017-02-13 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2017-03-06)
Den 2017-02-12 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2017-03-06)
Den 2017-02-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Rådvedvej 153, 8700 Horsens (offentliggjort 2017-03-06)
Den 2017-02-13 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2012-06-30 (offentliggjort 2017-03-06)
Den 2017-02-13 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2011-12-20 (offentliggjort 2017-03-06)
Den 2017-02-13 fjernes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2017-03-06)
Den 2017-02-13 fjernes Legale ejere: Preben Bundgaard (offentliggjort 2017-03-06)
Den 2017-02-13 fjernes Navne: P.B. HOLDING 2011 ApS (offentliggjort 2017-03-06)
Den 2017-02-13 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2017-03-06)
Den 2017-02-13 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2017-03-06)
Den 2017-02-13 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-03-06)
Den 2017-02-13 fjernes Stiftere: Preben Bundgaard (offentliggjort 2017-03-06)
Den 2017-02-13 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-03-06)
Den 2017-01-13 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2017-03-06)
Den 2017-01-12 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-01-13)
Den 2017-01-13 fjernes Direktion: Preben Bundgaard (direktion) (offentliggjort 2017-01-13)
Den 2015-03-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rådvedvej 153, 8700 Horsens (offentliggjort 2017-03-06)
Den 2015-03-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Nebelvej 15, 8700 Horsens (offentliggjort 2015-03-25)
Den 2014-12-18 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier og anparter, og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2017-03-06)
Den 2014-12-18 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2017-01-13)
Den 2014-12-18 tilføjes Vedtægter: 2014-12-18 (offentliggjort 2017-03-06)
Den 2014-12-18 fjernes Revisor: DANSK REVISION ÅRHUS, GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-01 tilføjes Revisor: DANSK REVISION ÅRHUS, GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-01 fjernes Revisor: Leth & Kaack ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nebelvej 15, 8700 Horsens (offentliggjort 2015-03-25)
Den 2011-12-20 tilføjes Direktion: Preben Bundgaard (direktion) (offentliggjort 2017-01-13)
Den 2011-12-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2012-06-30 (offentliggjort 2017-03-06)
Den 2011-12-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2011-12-20 (offentliggjort 2017-03-06)
Den 2011-12-20 tilføjes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2017-03-06)
Den 2011-12-20 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2017-03-06)
Den 2011-12-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-03-06)
Den 2011-12-20 tilføjes Legale ejere: Preben Bundgaard (offentliggjort 2017-03-06)
Den 2011-12-20 tilføjes Navne: P.B. HOLDING 2011 ApS (offentliggjort 2017-03-06)
Den 2011-12-20 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2017-03-06)
Den 2011-12-20 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2017-03-06)
Den 2011-12-20 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-03-06)
Den 2011-12-20 tilføjes Revisor: Leth & Kaack ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-20 tilføjes Stiftere: Preben Bundgaard (offentliggjort 2017-03-06)
Den 2011-12-20 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-03-06)
Den 2011-12-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-01-13)
Den 2011-12-20 sletter virksomheden Ejerskaber: SOCIOBYG.DK ApS. (offentliggjort 2017-03-07)