Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Bjarke Jaster Frederiksen | 27.05.2022 | direktør |
Christian Augustinus Glæemose | 27.05.2022 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Christian Augustinus Glæemose | 04.04.2022 | 26.05.2022 | adm. dir |
Martin Grønvald Raun | 03.11.2021 | 04.04.2022 | direktør |
Teit Førster Varming | 01.09.2021 | 03.11.2021 | direktør |
Thomas Hellmann Midtgaard | 26.03.2021 | 31.08.2021 | direktør |
Jesper Kaas Horsbøl | 01.06.2017 | 26.03.2021 | direktør |
Lars Møller | 06.03.2014 | 01.06.2017 | direktør |
Jesper Kaas Horsbøl | 22.12.2011 | 06.03.2014 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Christian Augustinus Glæemose | 04.04.2022 | bestyrelsesmedlem |
Kristian Goth Vinther | 04.04.2022 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Kim Dal Jensen | 04.04.2022 | 27.05.2022 | bestyrelsesmedlem |
Jesper Sørensen | 26.03.2021 | 04.04.2022 | bestyrelsesmedlem |
Thomas Hellmann Midtgaard | 26.03.2021 | 04.04.2022 | bestyrelsesmedlem |
David Svante Hansen | 26.03.2021 | 04.04.2022 | formand |
Claus Møller | 08.03.2016 | 26.03.2021 | bestyrelsesmedlem |
Lars Olesen Lyngsø | 08.05.2012 | 26.03.2021 | bestyrelsesmedlem |
Claus Bruun Rasmussen | 08.05.2012 | 26.03.2021 | bestyrelsesmedlem |
Kim Skovhus | 08.05.2012 | 26.03.2021 | bestyrelsesmedlem |
Claus Møller | 22.12.2011 | 08.05.2012 | bestyrelsesmedlem |
Preben Holdgaard Christensen | 22.12.2011 | 08.05.2012 | bestyrelsesmedlem |
Jesper Kaas Horsbøl | 22.12.2011 | 08.05.2012 | bestyrelsesmedlem |