Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Bestyrelse | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Kontaktoplysninger | Hovedbranche | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Binavne | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-07 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-03-19 tilføjes Bestyrelse: Lars Banke (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-04-08)
Den 2023-11-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bautavej 1, 8210 Aarhus V (offentliggjort 2023-11-01)
Den 2023-10-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Bautavej 1, 8210 Aarhus V (offentliggjort 2023-11-01)
Den 2023-08-29 tilføjes Bestyrelse: Niels Danstrup Gertsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-09-01)
Den 2023-07-24 fjernes Bestyrelse: Preben Meineche (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-07-31)
Den 2023-04-25 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-03-28 fjernes Bestyrelse: Henning Møller (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-04-24)
Den 2022-06-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bautavej 1, 8210 Aarhus V (offentliggjort 2023-11-01)
Den 2022-05-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Bautavej 1, 8210 Aarhus V (offentliggjort 2022-06-01)
Den 2022-04-26 tilføjes Bestyrelse: Jan Mehlsen (næstformand) (offentliggjort 2022-07-27)
Den 2022-04-26 fjernes Bestyrelse: Michael Kjær Graff (næstformand) (offentliggjort 2022-07-27)
Den 2022-04-25 fjernes Bestyrelse: Jan Mehlsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-07-27)
Den 2022-03-17 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-04-07 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-04-20 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-01 tilføjes Direktion: Jesper Bach (direktør) (offentliggjort 2019-06-21)
Den 2019-05-31 fjernes Direktion: Gert Fabricius Rasmussen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2019-04-15 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-04-19 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-04-10 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-04-19 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-03-31 fjernes Direktion: Poul Lieberknecht (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-07-01 tilføjes Bestyrelse: Henning Møller (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-04-24)
Den 2014-04-29 tilføjes Bestyrelse: Jan Mehlsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-07-27)
Den 2014-04-29 fjernes Bestyrelse: Henning Møller (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-07-01 tilføjes Bestyrelse: Keld Laursen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-01-01 tilføjes Bestyrelse: Rasmus Stobbe (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-12-31 fjernes Bestyrelse: Gerda Elisabeth Hostrup Baggesen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-01-13 tilføjes Kontaktoplysninger: info@aa-mc.dk (offentliggjort 2012-01-24)
Den 2011-12-16 tilføjes Hovedbranche: Indsamling af ikke-farligt affald (offentliggjort 2012-01-24)
Den 2011-12-15 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-12-14 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-12-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er at etablere og drive et stationært affaldssugeanlæg og dermed beslægtet virksomhed på De Bynære Havnearealer på Aarhus Havn. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsesformanden i forening med et medlem af bestyrelsen eller i forening med en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-15 tilføjes Vedtægter: 2011-12-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bautavej 1, 8210 Aarhus V (offentliggjort 2022-06-01)
Den 2011-12-14 tilføjes Bestyrelse: Gerda Elisabeth Hostrup Baggesen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-12-14 tilføjes Binavne: DBHA A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-14 tilføjes Direktion: Poul Lieberknecht (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-12-14 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2012-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-14 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2011-12-14 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-14 tilføjes Kapital (Kapital): 5.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-14 tilføjes Legale ejere: FONDEN ÅRHUS MILJØCENTER (offentliggjort 2015-06-04)
Den 2011-12-14 tilføjes Navne: DE BYNÆRE HAVNEAREALERS AFFALDSVÆRK A/S (offentliggjort 2015-03-12)
Den 2011-12-14 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-14 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-14 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2011-12-14 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-14 tilføjes Stiftere: FONDEN ÅRHUS MILJØCENTER (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-14 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2011-12-14)
Den 2011-12-14 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)