Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
RegnskabOgBoafslutning | Dekret | Direktion | Revisor | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | xbrl | ||||
Kapital | Vedtægter | Formål | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel |
Den 2018-05-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Handelsselskabet3af12 august Ivs. (offentliggjort 2018-05-27)
Den 2020-05-15 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2020-06-08)
Den 2020-05-15 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2020-06-08)
Den 2020-05-14 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2020-06-08)
Den 2020-05-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Boelsvang 1, 2970 Hørsholm (offentliggjort 2020-06-08)
Den 2020-05-15 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2012-12-31 (offentliggjort 2020-06-08)
Den 2020-05-15 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2011-12-01 (offentliggjort 2020-06-08)
Den 2020-05-15 fjernes Hovedbranche: Ikke-specialiseret engroshandel (offentliggjort 2020-06-08)
Den 2020-05-15 fjernes Legale ejere: Hornbak Holding ApS (offentliggjort 2020-06-08)
Den 2020-05-15 fjernes Navne: HORNBAK & CO. 2011 ApS (offentliggjort 2020-06-08)
Den 2020-05-15 fjernes Reelle ejere: Jens Holger Hornbak (offentliggjort 2020-06-08)
Den 2020-05-15 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-06-08)
Den 2020-05-15 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-06-08)
Den 2020-05-15 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-06-08)
Den 2020-05-15 fjernes Stiftere: Jens Holger Hornbak (offentliggjort 2020-06-08)
Den 2020-05-15 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-06-08)
Den 2020-04-24 Statstidende RegnskabOgBoafslutning
Den 2019-09-13 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2020-06-08)
Den 2019-09-12 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-09-18)
Den 2019-09-17 Statstidende Dekret
Den 2019-08-21 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-09-18)
Den 2019-08-20 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-08-21)
Den 2019-08-21 fjernes Direktion: Jens Holger Hornbak (direktion) (offentliggjort 2019-08-21)
Den 2019-08-21 fjernes Revisor: REVISORKOMPAGNIET GODKENDT REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2019-08-21)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-05-06)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-05-06)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-18)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-06)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-06-27 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-30)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-30)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-06-21 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-06-10 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-05-11 tilføjes Legale ejere: Hornbak Holding ApS (offentliggjort 2020-06-08)
Den 2015-05-10 fjernes Legale ejere: Jens Holger Hornbak (offentliggjort 2015-05-15)
Den 2015-05-11 tilføjes Reelle ejere: Jens Holger Hornbak (offentliggjort 2020-06-08)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2014-12-29 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2020-06-08)
Den 2014-12-29 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-06-08)
Den 2014-12-29 tilføjes Vedtægter: 2014-12-29 (offentliggjort 2020-06-08)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-12-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Boelsvang 1, 2970 Hørsholm (offentliggjort 2020-06-08)
Den 2011-12-01 tilføjes Direktion: Jens Holger Hornbak (direktion) (offentliggjort 2019-08-21)
Den 2011-12-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje anparter/aktier i andre helt eller delvist ejede datterselskaber samt import og eksport indenfor møbler engros og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2020-06-08)
Den 2011-12-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2012-12-31 (offentliggjort 2020-06-08)
Den 2011-12-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2011-12-01 (offentliggjort 2020-06-08)
Den 2011-12-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-specialiseret engroshandel (offentliggjort 2020-06-08)
Den 2011-12-01 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-03-25)
Den 2011-12-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-06-08)
Den 2011-12-01 tilføjes Legale ejere: Jens Holger Hornbak (offentliggjort 2015-05-15)
Den 2011-12-01 tilføjes Navne: HORNBAK & CO. 2011 ApS (offentliggjort 2020-06-08)
Den 2011-12-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-06-08)
Den 2011-12-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-06-08)
Den 2011-12-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-06-08)
Den 2011-12-01 tilføjes Revisor: REVISORKOMPAGNIET GODKENDT REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2019-08-21)
Den 2011-12-01 tilføjes Stiftere: Jens Holger Hornbak (offentliggjort 2020-06-08)
Den 2011-12-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2019-08-21)
Den 2011-12-01 tilføjes Vedtægter: 2011-12-01 (offentliggjort 2015-03-25)
Den 2011-12-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-06-08)
Den 2011-12-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-08-21)