Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | xbrl | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Navne | Vedtægter | Direktion | ||||
Kontaktoplysninger | Formål | Tegningsregel | Revisor | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-09-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vesterbrogade 142, st., 1620 København V (offentliggjort 2024-09-02)
Den 2024-09-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Måløv Hovedgade 65, st. th., 2760 Måløv (offentliggjort 2024-09-02)
Den 2011-11-10 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: SKR Ejendomsservice ApS. (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2023-10-27 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-10-26 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-09-22 tilføjes Legale ejere: Simon Minch Kreutzer (offentliggjort 2021-09-22)
Den 2021-09-22 fjernes Legale ejere: Amanda Suphaporn Muennoi (offentliggjort 2021-09-22)
Den 2021-09-22 tilføjes Reelle ejere: Simon Minch Kreutzer (offentliggjort 2021-09-22)
Den 2021-09-22 fjernes Reelle ejere: Amanda Suphaporn Muennoi (offentliggjort 2021-09-22)
Den 2021-09-22 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-04-15 tilføjes Legale ejere: Amanda Suphaporn Muennoi (offentliggjort 2021-09-22)
Den 2021-04-15 fjernes Legale ejere: Simon Minch Kreutzer (offentliggjort 2021-04-15)
Den 2021-04-15 tilføjes Reelle ejere: Amanda Suphaporn Muennoi (offentliggjort 2021-09-22)
Den 2021-04-15 fjernes Reelle ejere: Simon Minch Kreutzer (offentliggjort 2021-04-15)
Den 2021-03-07 tilføjes Navne: NormanKreutzer Holding ApS (offentliggjort 2021-03-09)
Den 2021-03-06 fjernes Navne: AM HOLDING KØBENHAVN ApS (offentliggjort 2021-03-09)
Den 2021-03-07 tilføjes Vedtægter: 2021-03-07 (offentliggjort 2021-03-09)
Den 2020-11-26 tilføjes Legale ejere: Simon Minch Kreutzer (offentliggjort 2021-04-15)
Den 2020-11-26 fjernes Legale ejere: Amanda Suphaporn Muennoi (offentliggjort 2020-11-30)
Den 2020-11-26 tilføjes Reelle ejere: Simon Minch Kreutzer (offentliggjort 2021-04-15)
Den 2020-11-26 fjernes Reelle ejere: Amanda Suphaporn Muennoi (offentliggjort 2020-11-30)
Den 2020-11-26 fjernes Direktion: Amanda Suphaporn Muennoi (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2020-11-30 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-09-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Måløv Hovedgade 65, st. th., 2760 Måløv (offentliggjort 2024-09-02)
Den 2020-09-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Nyvangen 3, 2750 Ballerup (offentliggjort 2020-09-02)
Den 2019-10-07 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-10-03 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-09-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nyvangen 3, 2750 Ballerup (offentliggjort 2020-09-02)
Den 2018-09-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Borupvang 2, 2750 Ballerup (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2017-10-13 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-10-05 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-01-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Borupvang 2, 2750 Ballerup (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2016-01-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Vesterbrogade 172, 1800 Frederiksberg C (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2016-01-28 tilføjes Kontaktoplysninger: info@skr-ejendomsservice.dk (offentliggjort 2016-01-28)
Den 2015-12-01 tilføjes Legale ejere: Amanda Suphaporn Muennoi (offentliggjort 2020-11-30)
Den 2015-12-01 tilføjes Reelle ejere: Amanda Suphaporn Muennoi (offentliggjort 2020-11-30)
Den 2015-11-30 fjernes Legale ejere: Linda Minch (offentliggjort 2015-12-18)
Den 2014-10-16 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier og anparter i andre selskaber samt investeringsvirksomhed i øvrigt. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-16 tilføjes Vedtægter: 2014-10-16 (offentliggjort 2021-03-09)
Den 2014-10-16 fjernes Revisor: TIMEVISION FREDERIKSBERG GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-07-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vesterbrogade 172, 1800 Frederiksberg C (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2013-07-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Vesterbrogade 148, st., 1620 København V (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2012-06-07 tilføjes Direktion: Amanda Suphaporn Muennoi (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-06-07 fjernes Direktion: Ali Akbar (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-11-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vesterbrogade 148, st., 1620 København V (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2011-11-10 tilføjes Direktion: Ali Akbar (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-11-10 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2013-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-10 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2011-11-10 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-10 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2011-11-10)
Den 2011-11-10 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-10 tilføjes Legale ejere: Linda Minch (offentliggjort 2015-12-18)
Den 2011-11-10 tilføjes Navne: AM HOLDING KØBENHAVN ApS (offentliggjort 2021-03-09)
Den 2011-11-10 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-10 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-10 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-10 tilføjes Revisor: TIMEVISION FREDERIKSBERG GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-10 tilføjes Stiftere: Linda Minch (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-10 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2011-11-10)
Den 2011-11-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)