Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | xbrl | Formål | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2011-11-28 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: KLC A/S. (offentliggjort 2017-11-29)
Den 2011-11-28 sletter virksomheden Ejerskaber: KLC ESTATE ApS. (offentliggjort 2019-05-10)
Den 2019-04-29 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: KLC ESTATE ApS. (offentliggjort 2019-05-10)
Den 2020-05-27 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2020-09-03)
Den 2020-05-27 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2020-09-03)
Den 2020-05-26 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-09-03)
Den 2020-05-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Virum Stationsvej 120, 2830 Virum (offentliggjort 2020-09-03)
Den 2020-05-27 fjernes Direktion: Henrik Juel Halberg (direktion) (offentliggjort 2020-09-03)
Den 2020-05-27 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2012-12-31 (offentliggjort 2020-09-03)
Den 2020-05-27 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2011-10-28 (offentliggjort 2020-09-03)
Den 2020-05-27 fjernes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2020-09-03)
Den 2020-05-27 fjernes Legale ejere: Henrik Juel Halberg (offentliggjort 2020-09-03)
Den 2020-05-27 fjernes Navne: GJORSLEV HOLDING ApS (offentliggjort 2020-09-03)
Den 2020-05-27 fjernes Reelle ejere: Henrik Juel Halberg (offentliggjort 2020-09-03)
Den 2020-05-27 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-09-03)
Den 2020-05-27 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-09-03)
Den 2020-05-27 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-09-03)
Den 2020-05-27 fjernes Revisor: MBA STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2020-09-03)
Den 2020-05-27 fjernes Stiftere: Henrik Juel Halberg (offentliggjort 2020-09-03)
Den 2020-05-27 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-09-03)
Den 2019-06-25 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-13 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-15 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-03 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-09-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Virum Stationsvej 120, 2830 Virum (offentliggjort 2020-09-03)
Den 2014-09-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Virum Stationsvej 120, 2830 Virum (offentliggjort 2014-09-27)
Den 2013-05-31 tilføjes Revisor: MBA STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2020-09-03)
Den 2013-05-31 fjernes Revisor: HENRICHSEN & CO HOLDING 1 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-01 tilføjes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2020-09-03)
Den 2011-11-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-10-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Virum Stationsvej 120, 2830 Virum (offentliggjort 2014-09-27)
Den 2011-10-28 tilføjes Direktion: Henrik Juel Halberg (direktion) (offentliggjort 2020-09-03)
Den 2011-10-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er investeringsvirksomhed og dermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2020-09-03)
Den 2011-10-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2012-12-31 (offentliggjort 2020-09-03)
Den 2011-10-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2011-10-28 (offentliggjort 2020-09-03)
Den 2011-10-28 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-10-28 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2020-09-03)
Den 2011-10-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-09-03)
Den 2011-10-28 tilføjes Legale ejere: Henrik Juel Halberg (offentliggjort 2020-09-03)
Den 2011-10-28 tilføjes Navne: GJORSLEV HOLDING ApS (offentliggjort 2020-09-03)
Den 2011-10-28 tilføjes Reelle ejere: Henrik Juel Halberg (offentliggjort 2020-09-03)
Den 2011-10-28 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-09-03)
Den 2011-10-28 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-09-03)
Den 2011-10-28 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-09-03)
Den 2011-10-28 tilføjes Revisor: HENRICHSEN & CO HOLDING 1 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-28 tilføjes Stiftere: Henrik Juel Halberg (offentliggjort 2020-09-03)
Den 2011-10-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 1 direktør. (offentliggjort 2020-09-03)
Den 2011-10-28 tilføjes Vedtægter: 2011-10-28 (offentliggjort 2020-09-03)
Den 2011-10-28 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-09-03)
Den 2011-10-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-09-03)