Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Virksomhedsform | xbrl | Bibranche | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2011-10-01 sletter virksomheden Ejerskaber: BEL AIR GROUP A/S. (offentliggjort 2022-11-03)
Den 2017-12-31 sletter virksomheden Ejerskaber: Lastein Holding ApS. (offentliggjort 2021-05-18)
Den 2022-10-28 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: BEL AIR GROUP A/S. (offentliggjort 2022-11-03)
Den 2022-10-28 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2022-12-09)
Den 2022-10-28 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2022-12-09)
Den 2022-10-27 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-12-09)
Den 2022-10-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Dalbækvej 2, 6670 Holsted (offentliggjort 2022-12-09)
Den 2022-10-28 fjernes Direktion: Susanne Hessellund (direktør) (offentliggjort 2022-12-09)
Den 2022-10-28 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2011-12-31 (offentliggjort 2022-12-09)
Den 2022-10-28 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2011-01-01 (offentliggjort 2022-12-09)
Den 2022-10-28 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-12-09)
Den 2022-10-28 fjernes Legale ejere: Susanne Hessellund (offentliggjort 2022-12-09)
Den 2022-10-28 fjernes Navne: SH HOLDING, HOLSTED ApS (offentliggjort 2022-12-09)
Den 2022-10-28 fjernes Reelle ejere: Susanne Hessellund (offentliggjort 2022-12-09)
Den 2022-10-28 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-12-09)
Den 2022-10-28 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-12-09)
Den 2022-10-28 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-12-09)
Den 2022-10-28 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-12-09)
Den 2022-10-28 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-12-09)
Den 2022-06-15 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-01 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-18 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-12-09)
Den 2020-09-18 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2020-10-13)
Den 2020-09-20 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-16 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-31 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-20 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-04-20 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-01-01 fjernes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2017-11-03)
Den 2012-08-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier og anparter i tilknyttede selskaber samt udlejning af fast ejendom samt enhver aktivitet, der efter direktionens skøn står i forbindelse hermed. (offentliggjort 2022-12-09)
Den 2012-08-27 tilføjes Navne: SH HOLDING, HOLSTED ApS (offentliggjort 2022-12-09)
Den 2012-08-26 fjernes Navne: SHL HOLDING, HOLSTED ApS (offentliggjort 2012-03-20)
Den 2012-08-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion. (offentliggjort 2022-12-09)
Den 2012-08-27 tilføjes Vedtægter: 2012-08-27 (offentliggjort 2022-12-09)
Den 2012-03-19 tilføjes Navne: SHL HOLDING, HOLSTED ApS (offentliggjort 2012-03-20)
Den 2012-03-18 fjernes Navne: LASTEIN HOLDING ApS (offentliggjort 2012-02-28)
Den 2012-02-21 tilføjes Navne: LASTEIN HOLDING ApS (offentliggjort 2012-02-28)
Den 2012-02-20 fjernes Navne: DANHOLDING ApS (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2012-01-01 tilføjes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2017-11-03)
Den 2012-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-12-09)
Den 2011-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-10-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dalbækvej 2, 6670 Holsted (offentliggjort 2022-12-09)
Den 2011-10-01 tilføjes Direktion: Susanne Hessellund (direktør) (offentliggjort 2022-12-09)
Den 2011-10-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2011-12-31 (offentliggjort 2022-12-09)
Den 2011-10-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2011-01-01 (offentliggjort 2022-12-09)
Den 2011-10-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-10-01 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2022-12-09)
Den 2011-10-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-12-09)
Den 2011-10-01 tilføjes Legale ejere: Susanne Hessellund (offentliggjort 2022-12-09)
Den 2011-10-01 tilføjes Navne: DANHOLDING ApS (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2011-10-01 tilføjes Reelle ejere: Susanne Hessellund (offentliggjort 2022-12-09)
Den 2011-10-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-12-09)
Den 2011-10-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-12-09)
Den 2011-10-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-12-09)
Den 2011-10-01 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2020-10-13)
Den 2011-10-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-12-09)
Den 2011-10-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-12-09)