Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | xbrl | Revisor | Hovedbranche | ||||
Beliggenhedsadresse | Opløsningsstrussel seneste | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2011-10-25 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: DANCONTAINER A/S. (offentliggjort 2015-06-15)
Den 2024-07-06 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-06-30 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-07-03)
Den 2024-06-30 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-07-03)
Den 2023-07-07 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-21 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-04-26 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-29 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-09-29)
Den 2020-09-28 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-09-29)
Den 2020-06-26 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-13 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-28 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-07 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-28 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-10-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ørnebakken 35, 2840 Holte (offentliggjort 2013-10-30)
Den 2013-10-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Amerika Plads 22, 6. th., 2100 København Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-10-18 tilføjes Opløsningsstrussel seneste: 2013-10-18 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-12 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-07-03)
Den 2013-09-11 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-04-30 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-04-30 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-15 tilføjes Legale ejere: Christian Ingemann Jensen (offentliggjort 2017-11-23)
Den 2011-10-15 tilføjes Reelle ejere: Christian Ingemann Jensen (offentliggjort 2017-11-23)
Den 2011-10-13 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-13 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-05 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Amerika Plads 22, 6. th., 2100 København Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-10-05 tilføjes Direktion: Christian Ingemann Jensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-10-05 tilføjes Formål: Selskabets formål er investering i kapitalandele, investeringsvirksomhed og anden dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-05 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2012-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-05 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2011-10-05 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-05 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-09-29)
Den 2011-10-05 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-05 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-05 tilføjes Navne: CJOW HOLDING ApS (offentliggjort 2011-10-06)
Den 2011-10-05 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-05 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-05 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2011-10-05 tilføjes Stiftere: Christian Ingemann Jensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-05 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-05 tilføjes Vedtægter: 2011-10-05 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-05 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2011-10-06)
Den 2011-10-05 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)