Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revision fravalgt | Revisor | Ejerskaber | ||||
Vedtægter | Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus | ||||
Legale ejere |
Den 2024-05-17 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-15 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-04-21 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-04-26)
Den 2022-04-20 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-04-26)
Den 2022-04-21 tilføjes Revisor: KALLERMANN REVISION A/S STATSAUTORISERET REVISIONSFIRMA (offentliggjort 2022-04-26)
Den 2011-10-03 sletter virksomheden Ejerskaber: MARCO MARINE A/S. (offentliggjort 2016-01-12)
Den 2015-12-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: MARCO MARINE A/S. (offentliggjort 2020-07-29)
Den 2022-04-26 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-29 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-04-26)
Den 2021-06-28 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-07-13)
Den 2021-06-29 tilføjes Vedtægter: 2021-06-29 (offentliggjort 2021-07-13)
Den 2021-06-29 fjernes Revisor: Statsautoriseret revisionsvirksomhed Revsbæk Revision (offentliggjort 2021-07-13)
Den 2021-06-30 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-30 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2020-12-29 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2020-04-02 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-04-29 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-07-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sjølundsparken 60, 3150 Hellebæk (offentliggjort 2018-07-30)
Den 2018-07-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Gefionsvej 79, 3000 Helsingør (offentliggjort 2018-07-30)
Den 2018-07-30 tilføjes Kontaktoplysninger: henrik@marcomarine.com (offentliggjort 2018-07-30)
Den 2018-05-29 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-31 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-31 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-11-01 tilføjes Revisor: Statsautoriseret revisionsvirksomhed Revsbæk Revision (offentliggjort 2021-07-13)
Den 2013-11-01 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET ARNE BANG, STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gefionsvej 79, 3000 Helsingør (offentliggjort 2018-07-30)
Den 2011-09-07 tilføjes Direktion: Henrik Nederby (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-09-07 tilføjes Formål: Selskabets formål er som holdingselskab at eje anparter og aktier i andre selskaber, at foretage investeringer i andre selskaber, ejendomme eller værdipapirer samt hermed beslægtede aktiviteter. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-07 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2012-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-07 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2011-09-07 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-07 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2011-09-07 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-07 tilføjes Navne: HENRIK NEDERBY HOLDING ApS (offentliggjort 2011-09-20)
Den 2011-09-07 tilføjes Reelle ejere: Henrik Nederby (offentliggjort 2017-10-06)
Den 2011-09-07 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-07 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-07 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-07-13)
Den 2011-09-07 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET ARNE BANG, STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-07 tilføjes Stiftere: Henrik Nederby (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-07 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-07 tilføjes Vedtægter: 2011-09-07 (offentliggjort 2021-07-13)
Den 2011-09-07 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2011-09-20)
Den 2011-09-07 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-23 tilføjes Legale ejere: Henrik Nederby (offentliggjort 2015-06-24)