Sektion (alle) | |||||||
Kontaktoplysninger | Beliggenhedsadresse | Hvidhvask | Hovedbranche | ||||
Interessenter | Navne | Virksomhedsform | Ejerskaber |
Den 2023-12-27 fjernes Kontaktoplysninger: jwh@majinvest.com (offentliggjort 2024-01-02)
Den 2019-05-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gammeltorv 18, 1457 København K (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-05-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Langelinie Allé 35, 2100 København Ø (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-05-27 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-05-27 tilføjes Kontaktoplysninger: jwh@majinvest.com (offentliggjort 2024-01-02)
Den 2019-05-26 fjernes Kontaktoplysninger: tla@bechbruun.com (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2011-08-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Langelinie Allé 35, 2100 København Ø (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2011-08-31 tilføjes Hovedbranche: Ventureselskaber og kapitalfonde (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-08-31 tilføjes Interessenter: FONDEN MAJ INVEST EQUITY GENERAL PARTNER (offentliggjort 2011-10-13)
Den 2011-08-31 tilføjes Kontaktoplysninger: tla@bechbruun.com (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2011-08-31 tilføjes Navne: Maj Invest Equity 4 K/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-08-31 tilføjes Virksomhedsform: 40 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-12-15 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: MIE4 HOLDING 1 ApS. (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2013-04-29 sletter virksomheden Ejerskaber: MIE4 HOLDING 3 ApS. (offentliggjort 2018-01-26)
Den 2013-05-27 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: MIE4 HOLDING 2 ApS. (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-05-13 sletter virksomheden Ejerskaber: MIE4 HOLDING 4 ApS. (offentliggjort 2021-08-31)
Den 2014-07-07 sletter virksomheden Ejerskaber: MIE4 HOLDING 5 ApS. (offentliggjort 2018-01-25)
Den 2014-09-30 sletter virksomheden Ejerskaber: Visma M4 ApS. (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2015-07-07 sletter virksomheden Ejerskaber: DK-Food's Holding ApS. (offentliggjort 2016-01-25)
Den 2015-07-07 sletter virksomheden Ejerskaber: MIE4 Holding 7 ApS. (offentliggjort 2022-02-02)
Den 2016-01-22 sletter virksomheden Ejerskaber: DK-Food's Holding ApS. (offentliggjort 2018-03-21)
Den 2018-01-26 sletter virksomheden Ejerskaber: PcP Corporation A/S. (offentliggjort 2022-06-30)