Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Binavne | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | xbrl | ||||
Tegningsregel | Direktion | Årsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Revisor | Formål | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2016-08-31 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2016-09-14)
Den 2016-08-31 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2016-09-14)
Den 2016-08-30 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2016-09-14)
Den 2016-08-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Lille Frederikslund 1, 2840 Holte (offentliggjort 2016-09-14)
Den 2016-08-31 fjernes Binavne: J2H ApS, EDDIE HOLDING ApS, CJ2H HOLDING ApS (offentliggjort 2016-09-14)
Den 2016-08-31 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2012-12-31 (offentliggjort 2016-09-14)
Den 2016-08-31 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2011-08-31 (offentliggjort 2016-09-14)
Den 2016-08-31 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2016-09-14)
Den 2016-08-31 fjernes Legale ejere: M2H HOLDING ApS (offentliggjort 2016-09-14)
Den 2016-08-31 fjernes Navne: J2H HOLDING ApS (offentliggjort 2016-09-14)
Den 2016-08-31 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-09-14)
Den 2016-08-31 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-09-14)
Den 2016-08-31 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-09-14)
Den 2016-08-31 fjernes Stiftere: Jannik Cetin Høyer-Hansen (offentliggjort 2016-09-14)
Den 2016-08-31 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-09-14)
Den 2016-03-07 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-02-27 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2016-09-14)
Den 2016-02-27 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2016-09-14)
Den 2016-02-26 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-02-27)
Den 2016-02-27 fjernes Direktion: Martin Høyer-Hansen (adm. dir) (offentliggjort 2016-02-27)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2015-12-31 fjernes Direktion: Jannik Cetin Høyer-Hansen (direktion) (offentliggjort 2016-02-27)
Den 2015-09-13 tilføjes Legale ejere: M2H HOLDING ApS (offentliggjort 2016-09-14)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-05-13 fjernes Revisor: LYNGEN REVISORERNE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-12-20 tilføjes Direktion: Jannik Cetin Høyer-Hansen (direktion) (offentliggjort 2016-02-27)
Den 2011-12-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er holdingvirksomhed ved ejerskab af kapitalandele, konsulentarbejde, ejendomsadministration samt andre aktiviteter efter ledelsens ønsker. (offentliggjort 2016-09-14)
Den 2011-12-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 1 direktør. (offentliggjort 2016-02-27)
Den 2011-12-20 tilføjes Vedtægter: 2011-12-20 (offentliggjort 2016-09-14)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-09-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2016-09-14)
Den 2011-08-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lille Frederikslund 1, 2840 Holte (offentliggjort 2016-09-14)
Den 2011-08-31 tilføjes Binavne: J2H ApS, EDDIE HOLDING ApS, CJ2H HOLDING ApS (offentliggjort 2016-09-14)
Den 2011-08-31 tilføjes Direktion: Martin Høyer-Hansen (adm. dir) (offentliggjort 2016-02-27)
Den 2011-08-31 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2012-12-31 (offentliggjort 2016-09-14)
Den 2011-08-31 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2011-08-31 (offentliggjort 2016-09-14)
Den 2011-08-31 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-08-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-08-31 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2016-09-14)
Den 2011-08-31 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-09-14)
Den 2011-08-31 tilføjes Navne: J2H HOLDING ApS (offentliggjort 2016-09-14)
Den 2011-08-31 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-09-14)
Den 2011-08-31 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-09-14)
Den 2011-08-31 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-09-14)
Den 2011-08-31 tilføjes Revisor: LYNGEN REVISORERNE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-31 tilføjes Stiftere: Jannik Cetin Høyer-Hansen (offentliggjort 2016-09-14)
Den 2011-08-31 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-09-14)
Den 2011-08-31 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-02-27)