Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Navne | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Revisor | Tegningsregel | Årsbeskæftigelse | ||||
Direktion | Kvartalsbeskæftigelse | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Vedtægter |
Den 2017-08-04 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2017-08-09)
Den 2017-08-04 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2017-08-09)
Den 2017-08-03 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2017-08-09)
Den 2017-08-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Virkevangen 54, 8960 Randers SØ (offentliggjort 2017-08-09)
Den 2017-08-04 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2012-12-31 (offentliggjort 2017-08-09)
Den 2017-08-04 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2011-08-08 (offentliggjort 2017-08-09)
Den 2017-08-04 fjernes Hovedbranche: Opførelse af bygninger (offentliggjort 2017-08-09)
Den 2017-08-04 fjernes Kontaktoplysninger: henning@volmers.com (offentliggjort 2017-08-09)
Den 2017-08-04 fjernes Navne: LAGRAVE ApS (offentliggjort 2017-08-09)
Den 2017-08-04 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-08-09)
Den 2017-08-04 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-08-09)
Den 2017-08-04 fjernes Stiftere: Marianna Stagelund Volmers (offentliggjort 2017-08-09)
Den 2017-08-04 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-08-09)
Den 2015-04-15 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2017-08-09)
Den 2015-04-14 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-05-11)
Den 2015-04-15 fjernes Revisor: National Revision Godkendte Revisorer a/s (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2015-03-26 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2014-11-10 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-05-11)
Den 2014-11-09 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-10 fjernes Direktion: Henning Johan Volmers (direktion) (offentliggjort 2015-03-05)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-10-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Virkevangen 54, 8960 Randers SØ (offentliggjort 2017-08-09)
Den 2013-10-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Askevej 2, 8960 Randers SØ (offentliggjort 2011-11-28)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-11-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Askevej 2, 8960 Randers SØ (offentliggjort 2011-11-28)
Den 2011-11-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Kirkegade 1, 3. tv., 8900 Randers C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-08-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kirkegade 1, 3. tv., 8900 Randers C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-08-08 tilføjes Direktion: Henning Johan Volmers (direktion) (offentliggjort 2015-03-05)
Den 2011-08-08 tilføjes Formål: Selskabets formål er er udøvelse af håndværk og handel, herunder im- og eksport samt anden dermed efter direktionens skøn beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2017-08-09)
Den 2011-08-08 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2012-12-31 (offentliggjort 2017-08-09)
Den 2011-08-08 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2011-08-08 (offentliggjort 2017-08-09)
Den 2011-08-08 tilføjes Hovedbranche: Opførelse af bygninger (offentliggjort 2017-08-09)
Den 2011-08-08 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2017-08-09)
Den 2011-08-08 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-08-09)
Den 2011-08-08 tilføjes Kontaktoplysninger: henning@volmers.com (offentliggjort 2017-08-09)
Den 2011-08-08 tilføjes Navne: LAGRAVE ApS (offentliggjort 2017-08-09)
Den 2011-08-08 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-08-09)
Den 2011-08-08 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-08-09)
Den 2011-08-08 tilføjes Revisor: National Revision Godkendte Revisorer a/s (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2011-08-08 tilføjes Stiftere: Marianna Stagelund Volmers (offentliggjort 2017-08-09)
Den 2011-08-08 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2015-05-07)
Den 2011-08-08 tilføjes Vedtægter: 2011-08-08 (offentliggjort 2017-08-09)
Den 2011-08-08 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-08-09)
Den 2011-08-08 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)