Historik | Start | Stop |
---|---|---|
Selskabets formål er at besidde kapitalandele i dattervirksomheder og hermed beslægtet virksomhed | 02.05.2013 | 17.01.2020 |
Virksomheden har ikke ændret Formål i sin levetid. |
Historik | Start | Stop |
---|---|---|
OPLØST EFTER ERKLÆRING | 17.01.2020 | 17.01.2020 |
NORMAL | 24.07.2011 | 16.01.2020 |
Historik | Start | Stop |
---|---|---|
Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) | 24.07.2011 | 17.01.2020 |
Virksomheden har ikke ændret Branche i sin levetid. |
Historik | Start | Stop |
---|---|---|
true | 24.07.2011 | 17.01.2020 |
Virksomheden har ikke ændret Revision i sin levetid. |
Historik | Start | Stop |
---|---|---|
IGM REVISION V/IBEN GREEN MADSEN | 12.02.2013 | 02.05.2013 |
MBA STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB | 10.05.2012 | 12.02.2013 |
DANSK FIRMA REVISION ApS | 24.07.2011 | 10.05.2012 |
Historik | Start | Stop |
---|---|---|
80 | 24.07.2011 | 17.01.2020 |
Virksomheden har ikke ændret Form i sin levetid. |
Historik | Start | Stop |
---|---|---|
mi@zellgeist.dk | 24.07.2011 | 17.01.2020 |
Virksomheden har ikke ændret Kontakt i sin levetid. |
Historik | Start | Stop |
---|---|---|
30323335 | 20.04.2018 | 17.01.2020 |
Virksomheden har ikke ændret Telefon i sin levetid. |
Historik | Start | Stop |
---|---|---|
ZG HOLDING ApS | 24.07.2011 | 17.01.2020 |
Virksomheden har ikke ændret Navne i sin levetid. |
Historik | Start | Stop |
---|---|---|
Selskabet tegnes af direktionen | 02.05.2013 | 14.01.2020 |
Virksomheden har ikke ændret Tegningsregel i sin levetid. |