Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Bibranche | Ejerskaber | Navne | ||||
Vedtægter | Tegningsregel | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Formål | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-01 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-15 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-27 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-23 tilføjes Bibranche: Engroshandel med personbiler, varebiler og minibusser (offentliggjort 2021-07-26)
Den 2011-07-07 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: TØMRERFIRMAET LUND & REFSGAARD ApS. (offentliggjort 2015-06-15)
Den 2016-02-19 sletter virksomheden Ejerskaber: Lund & Refsgaard Industri ApS. (offentliggjort 2020-04-06)
Den 2019-02-22 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Lund & Schjøtz ApS. (offentliggjort 2019-03-06)
Den 2020-04-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Lund & Refsgaard Industri ApS. (offentliggjort 2020-04-06)
Den 2021-04-29 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-24 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-04-04 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-04-26 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-02-19 tilføjes Navne: m&m's Holding ApS (offentliggjort 2018-02-19)
Den 2018-02-18 fjernes Navne: TOM LUND LAURIDSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2018-02-19)
Den 2018-02-19 tilføjes Vedtægter: 2018-02-19 (offentliggjort 2018-02-19)
Den 2017-05-16 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-04-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2017-04-10)
Den 2017-04-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Åglimt 22, 7500 Holstebro (offentliggjort 2017-04-07)
Den 2017-04-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Knud Rasmussens Vej 18, 7500 Holstebro (offentliggjort 2017-04-07)
Den 2017-04-07 tilføjes Kontaktoplysninger: tl@lundrefsgaard.dk (offentliggjort 2017-04-07)
Den 2017-04-06 fjernes Kontaktoplysninger: tom-mestok@hotmail.com (offentliggjort 2017-04-07)
Den 2017-04-07 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-04-10)
Den 2017-04-06 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-04-10)
Den 2017-04-07 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-04-10)
Den 2017-04-07 tilføjes Vedtægter: 2017-04-07 (offentliggjort 2018-02-19)
Den 2016-04-28 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-06-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er, direkte og indirekte som holdingselskab, at drive handel, håndværk og industri, foretage finansiering og investering samt udøve anden virksomhed, der står i naturlig forbindelse hermed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af Tom Lund Lauridsen, Knud Rasmussensvej 18, 7500 Holstebro. (offentliggjort 2017-04-10)
Den 2013-06-23 tilføjes Vedtægter: 2013-06-23 (offentliggjort 2017-04-10)
Den 2013-06-23 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-08 tilføjes Kontaktoplysninger: tom-mestok@hotmail.com (offentliggjort 2017-04-07)
Den 2011-07-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Knud Rasmussens Vej 18, 7500 Holstebro (offentliggjort 2017-04-07)
Den 2011-07-07 tilføjes Direktion: Tom Brændgaard Lund (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-07 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2012-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-07 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2011-07-07 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-07 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2011-07-08)
Den 2011-07-07 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-07 tilføjes Legale ejere: Tom Brændgaard Lund (offentliggjort 2017-11-09)
Den 2011-07-07 tilføjes Navne: TOM LUND LAURIDSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2018-02-19)
Den 2011-07-07 tilføjes Reelle ejere: Tom Brændgaard Lund (offentliggjort 2017-11-09)
Den 2011-07-07 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-07 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-07 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-04-10)
Den 2011-07-07 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-07 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-07 tilføjes Stiftere: Tom Brændgaard Lund (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-07 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2011-07-08)
Den 2011-07-07 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)