Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Direktion | ||||
Formål | Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 2015-07-07 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-07-07)
Den 2015-07-07 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-07-07)
Den 2015-07-06 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-07-07)
Den 2015-07-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Vibevej 5, 7451 Sunds (offentliggjort 2015-07-07)
Den 2015-07-07 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2012-06-30 (offentliggjort 2015-07-07)
Den 2015-07-07 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2011-07-04 (offentliggjort 2015-07-07)
Den 2015-07-07 fjernes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2015-07-07)
Den 2015-07-07 fjernes Legale ejere: TØMRERMESTER SVEND POST ApS (offentliggjort 2015-07-07)
Den 2015-07-07 fjernes Navne: SVEND POST INVEST ApS (offentliggjort 2015-07-07)
Den 2015-07-07 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-07-07)
Den 2015-07-07 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-07-07)
Den 2015-07-07 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-07-07)
Den 2015-07-07 fjernes Revisor: VISTISEN & LUNDE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-07-07)
Den 2015-07-07 fjernes Stiftere: TØMRERMESTER SVEND POST ApS (offentliggjort 2015-07-07)
Den 2015-07-07 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-07-07)
Den 2015-05-18 fjernes Direktion: Svend Tørngren Sørensen Post (direktion) (offentliggjort 2015-07-07)
Den 2014-03-01 tilføjes Revisor: VISTISEN & LUNDE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-07-07)
Den 2014-03-01 fjernes Revisor: AKTIESELSKABET AF 10. AUGUST 1998 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vibevej 5, 7451 Sunds (offentliggjort 2015-07-07)
Den 2011-07-04 tilføjes Direktion: Svend Tørngren Sørensen Post (direktion) (offentliggjort 2015-07-07)
Den 2011-07-04 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive investeringsvirksomhed. (offentliggjort 2015-07-07)
Den 2011-07-04 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2012-06-30 (offentliggjort 2015-07-07)
Den 2011-07-04 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2011-07-04 (offentliggjort 2015-07-07)
Den 2011-07-04 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2015-07-07)
Den 2011-07-04 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-07-07)
Den 2011-07-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-07-07)
Den 2011-07-04 tilføjes Legale ejere: TØMRERMESTER SVEND POST ApS (offentliggjort 2015-07-07)
Den 2011-07-04 tilføjes Navne: SVEND POST INVEST ApS (offentliggjort 2015-07-07)
Den 2011-07-04 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-07-07)
Den 2011-07-04 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-07-07)
Den 2011-07-04 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-07-07)
Den 2011-07-04 tilføjes Revisor: AKTIESELSKABET AF 10. AUGUST 1998 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-04 tilføjes Stiftere: TØMRERMESTER SVEND POST ApS (offentliggjort 2015-07-07)
Den 2011-07-04 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-07-07)
Den 2011-07-04 tilføjes Vedtægter: 2011-07-04 (offentliggjort 2015-07-07)
Den 2011-07-04 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-07-07)
Den 2011-07-04 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-07-07)