Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Hovedbranche | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Reelle ejere | Formål | ||||
Navne | Tegningsregel | Vedtægter | Direktion | ||||
Legale ejere | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-09 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-04-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hjermvej 59, 7600 Struer (offentliggjort 2024-04-09)
Den 2024-04-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Hjermvej 59, 7600 Struer (offentliggjort 2024-04-09)
Den 2011-06-22 sletter virksomheden Ejerskaber: QVP K/S. (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2011-11-07 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Vindmøllelauget Ørumgaard I/S. (offentliggjort 2011-11-25)
Den 2023-10-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hjermvej 59, 7600 Struer (offentliggjort 2024-04-09)
Den 2023-10-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Hjermvej 59, 7600 Struer (offentliggjort 2023-10-05)
Den 2023-06-21 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-16 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-18 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-30 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2020-12-29 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2020-06-12 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-03 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-05-29 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-01-20)
Den 2019-05-28 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-01-20)
Den 2019-05-29 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-01-20)
Den 2018-11-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hjermvej 59, 7600 Struer (offentliggjort 2023-10-05)
Den 2018-11-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Hjermvej 59, 7600 Struer (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-11-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hjermvej 59, 7600 Struer (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-11-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Hjermvej 59, 7600 Struer (offentliggjort 2018-11-21)
Den 2018-11-22 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-01-20)
Den 2018-11-22 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2018-04-03 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-10-05 tilføjes Reelle ejere: Jane Toft Olufsen (offentliggjort 2017-10-05)
Den 2017-06-15 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-31 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-01-24 tilføjes Formål: Selskabets formål er investering i vedvarende energi og anden langsigtet formueanbringelse. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-01-24 tilføjes Navne: JANEUS ApS (offentliggjort 2014-01-24)
Den 2014-01-23 fjernes Navne: KOMPLEMENTARANPARTSSELSKABET QVP (offentliggjort 2014-01-24)
Den 2014-01-24 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-01-24 tilføjes Vedtægter: 2014-01-24 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-07-11 tilføjes Direktion: Jane Toft Olufsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-07-11 fjernes Direktion: Janus Skak Olufsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-07-01 tilføjes Legale ejere: Jane Toft Olufsen (offentliggjort 2015-05-20)
Den 2011-10-13 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2011-10-13 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hjermvej 59, 7600 Struer (offentliggjort 2018-11-21)
Den 2011-06-22 tilføjes Direktion: Janus Skak Olufsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-06-22 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2011-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-22 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2011-06-22 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-22 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2011-06-22 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-22 tilføjes Navne: KOMPLEMENTARANPARTSSELSKABET QVP (offentliggjort 2014-01-24)
Den 2011-06-22 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-22 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-22 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-01-20)
Den 2011-06-22 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-22 tilføjes Stiftere: Janus Skak Olufsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-22 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2011-06-22)
Den 2011-06-22 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)