Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2011-08-16 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-16 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-15 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Auderød Byvej 28, 3300 Frederiksværk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-08-16 fjernes Direktion: Bruno Hermann Sommer (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-16 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2012-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-16 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2011-06-06 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-16 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-08-16 fjernes Navne: MARINE SUPPORT DK FÆLLES HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-08-16 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-16 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-16 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-16 fjernes Stiftere: Johnni Frost Nielsen, Bruno Hermann Sommer (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-16 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-06-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Auderød Byvej 28, 3300 Frederiksværk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-06-06 tilføjes Direktion: Bruno Hermann Sommer (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-06 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje og investere i anlægsaktiver og værdipapirer. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-06 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2012-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-06 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2011-06-06 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-06 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-06-06 tilføjes Kapital (Kapital): 160.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-06 tilføjes Navne: MARINE SUPPORT DK FÆLLES HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-06-06 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-06 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-06 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-06 tilføjes Stiftere: Johnni Frost Nielsen, Bruno Hermann Sommer (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-06 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to direktører. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-06 tilføjes Vedtægter: 2011-06-06 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-06 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-06-06 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)