Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Direktion | Revisor | Reelle ejere | ||||
Hvidhvask | Beliggenhedsadresse | Navne | Vedtægter | ||||
Legale ejere | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Revision fravalgt | Tegningsregel | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-22 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-17 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-01 tilføjes Direktion: Ulrik Kjær Sørensen (direktør) (offentliggjort 2022-07-14)
Den 2022-07-01 fjernes Direktion: Claus Lund Villekjær Eisenreich (direktør) (offentliggjort 2022-07-14)
Den 2022-06-09 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-08-16 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-02-06)
Den 2021-08-16 fjernes Revisor: SELSKABET AF 16.08.2021 A/S (offentliggjort 2023-02-06)
Den 2021-06-08 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-03-31 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-04-25 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-07-06 tilføjes Reelle ejere: Jens Hørby Jensen, Søren Tscherning (offentliggjort 2022-07-13)
Den 2018-07-05 fjernes Reelle ejere: Søren Tscherning, Jens Hørby Jensen (offentliggjort 2022-07-13)
Den 2018-04-18 tilføjes Direktion: Claus Lund Villekjær Eisenreich (direktør) (offentliggjort 2022-07-14)
Den 2018-04-18 fjernes Direktion: Lars Bertel Sørensen (direktør) (offentliggjort 2018-04-19)
Den 2018-03-22 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-01-03 tilføjes Reelle ejere: Jens Hørby Jensen (offentliggjort 2022-07-13)
Den 2018-01-02 fjernes Reelle ejere: Jens Hørby Jensen (offentliggjort 2018-03-02)
Den 2017-10-19 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2017-10-19)
Den 2017-02-28 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-09-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vangeleddet 71, 2670 Greve (offentliggjort 2016-09-08)
Den 2016-09-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Vangeleddet 71, 2670 Greve (offentliggjort 2016-09-08)
Den 2015-05-11 tilføjes Direktion: Lars Bertel Sørensen (direktør) (offentliggjort 2018-04-19)
Den 2015-05-11 fjernes Direktion: Jesper Andersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-05-11 tilføjes Navne: KARL POPP EJENDOMME ApS (offentliggjort 2015-05-11)
Den 2015-05-10 fjernes Navne: ANDERSEN & GRIBSKJOLD EJENDOMME ApS (offentliggjort 2015-05-11)
Den 2015-05-11 tilføjes Revisor: SELSKABET AF 16.08.2021 A/S (offentliggjort 2023-02-06)
Den 2015-05-11 fjernes Revisor: Ringstedvej 71 ApS (offentliggjort 2015-05-11)
Den 2015-05-11 tilføjes Vedtægter: 2015-05-11 (offentliggjort 2015-05-11)
Den 2015-04-01 tilføjes Legale ejere: KARL POPP HOLDING AF 2015 ApS (offentliggjort 2015-05-13)
Den 2014-10-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2015-12-31 (offentliggjort 2015-05-12)
Den 2014-10-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2014-10-01 (offentliggjort 2015-05-12)
Den 2014-10-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-05-12)
Den 2014-10-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-05-12)
Den 2014-09-30 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-05-12)
Den 2014-09-30 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-05-12)
Den 2011-08-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vangeleddet 71, 2670 Greve (offentliggjort 2016-09-08)
Den 2011-08-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Havnevej 3, 4000 Roskilde (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-06-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Havnevej 3, 4000 Roskilde (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-06-06 tilføjes Direktion: Jesper Andersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-06-06 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med drift og udlejning af fast ejendom, samt at udøve enhver aktivitet, der efter ledelsens skøn er forbundet hermed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-06 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2011-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-06 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2010-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-06 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2011-12-15)
Den 2011-06-06 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-06 tilføjes Navne: ANDERSEN & GRIBSKJOLD EJENDOMME ApS (offentliggjort 2015-05-11)
Den 2011-06-06 tilføjes Reelle ejere: Jens Hørby Jensen, Søren Tscherning (offentliggjort 2018-03-02)
Den 2011-06-06 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-05-12)
Den 2011-06-06 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-05-12)
Den 2011-06-06 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2011-06-06 tilføjes Revisor: Ringstedvej 71 ApS (offentliggjort 2015-05-11)
Den 2011-06-06 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-06 tilføjes Vedtægter: 2011-06-06 (offentliggjort 2015-05-11)
Den 2011-06-06 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2011-08-11)
Den 2011-06-06 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)