Legale ejere | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|
Historik | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Peter Sjøgren | 01.01.2011 | 31.05.2011 | 100,00% | 100,00 % |
Historik | Status | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|---|
SCALES GROUP ApS (CVR 33886047) | OPLØSTEFTERFUSION | 01.12.2012 | 31.05.2017 | 15,00-19,99% | 15,00-19,99% |